Entreprise : ETABLISSEMENTS AUFFRET G. - SIREN 318 008 125
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS AUFFRET G.
SIREN (siège)
318 008 125
Date d'immatriculation au RNE
04/03/1980
Date de fin de la personne morale
03/03/2079
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs
Adresse du siège
RUE ROBERT SCHUMAN 29480 LE RELECQ-KERHUON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE KERJEAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUFFRET LUC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
FALHUN CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
LE CONQUET
Nom, Prénom(s)
FALHUN JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
LE CONQUET
Nom, Prénom(s)
GAUDE ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BREST
Dénomination
SA PATRICK MONEGER ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BREST
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/03/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31800812500045
Code APE
516G
Origine du fonds
Autre
Activité principale
VENTE DE MEUBLES DE BUREAU
Adresse
RUE ROBERT SCHUMAN
29480 , LE RELECQ-KERHUON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE KERJEAN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
667
Date d'ajout
29/03/2006
Description
PAR JUGEMENT DU 07/02/2006 LE GTC DE BREST A PRONONCE LA CLOTURE DU PLAN DE CESSION DE LA STE ETS AUFFRET G. SA -NOTIFICATION DU GTC DE BREST EN DATE DU 07/02/2006- Date d'effet : 29/03/2006
Numéro d'observation
775
Date d'ajout
08/02/2006
Description
Mention d'office JUGEMENT EN DATE DU 07/02/2006 CLOTURANT LES OPERATIONS DU PLAN DE CESSION. Date d'effet : 07/02/2006
Numéro d'observation
253
Date d'ajout
24/01/2000
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 21/01/2000 MONSIEUR BIAN A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR TANGUY Date d'effet : 21/01/2000
Numéro d'observation
2713
Date d'ajout
30/07/1998
Description
MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 21/07/98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A ARRETE LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE BTO BUREAUTIQUE ET TECHNIQUES DE L'OUEST 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS, A NOMME MAITRE ELLEOUET EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 21.07.98
Numéro d'observation
1262
Date d'ajout
08/07/1998
Description
JUGEMENT EN DATE DU 03/02/1998 PRONONCANT L'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - RC/ME ELLEOUET 9 RUE NEPTUNE A BREST JC/MR TANGUY DATE DE CESSATION DES PAIEMENT AU 02/02/1998 NOTIFICATION DU GREFFE DE BREST EN DATE DU 24/06/1998
Numéro d'observation
1266
Date d'ajout
08/07/1998
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST DU 19/05/1998 A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 31/07/1988 NOTIFICATION DU GREFFE DE BREST EN DATE DU 24/06/1998
Numéro d'observation
1265
Date d'ajout
08/07/1998
Description
JUGEMENT EN DATE DU 10/03/1998 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A ENTERINE LA FUSION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 03/03/1998 ET A PRONONCE UNE CONFUSION DE MASSES ACTIVES ET PASSIVES, ET DIT QUE LES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES DE SOCIETES BUROCEAN DIFFUSION ZA DE KERJEAN RUE R SCHUMANN 29480 LE RELECQ KERHUON, LA STE QUINQUIS ET FLOCH RUE R SCHUMANN AU RELECQ KERHUON ET LA SARL AUFFRET ZA KEROURVOIS 29500 ERGUE GABERIC NE CONSTITUERONT QU'UNE SEULE ET MEME AFFAIRE DANS LE CADRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA BUROCEAN DIFFUSION, ANCIENNE HOLDING ET SOCIETE ABSORBANTE - RC/ME ELLOUET 9 RUE NEPTUNE A BREST JC/MR TANGUY - NOTIFICATION DU GREFFE DE BREST EN DATE DU 24/06/1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/06/1998
Description
Radiation du RCS le 02/06/1998 avec effet au 10/03/1998 Régularisation du Greffier du 05/05/2017 - radiation du RCS de Brest le 02/06/1998
Numéro d'observation
2112
Date d'ajout
02/06/1998
Description
Radiation du RCS le 02/06/1998 avec effet au 10/03/1998 FUSION ABSORPTION PAR LA SA BUROCEAN DIFFUSION RCS BREST B 390 725 299
Numéro d'observation
1993
Date d'ajout
19/05/1998
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 19/05/98, LE TRIBUNAL A AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE EXPIRANT LE 31.07.98 A COMPTER DU 19/05/98
Numéro d'observation
1055
Date d'ajout
10/03/1998
Description
PAR JUGEMENT DU 10.03.98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A ENTERINE LA FUSION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 03.03.98 ET A PRONONCE UNE CONFUSION DES MASSES ACTIVES ET PASSIVES ET A DIT QUE LES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES DES SOCIETES BUROCEAN DIFFUSION, SA AUFFRET, SARL AUFFRET ET SA QUINQUIS ET FLOCH, NE CONSTITUERONT QU'UNE SEULE ET MEME AFFAIRE DANS LE CADRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE JUDICIAIRE DE LA SA BUROCEAN DIFFUSION, ANCIENNE SOCIETE HOLDING ET SOCIETE ABSORBANTE A COMPTER DU 10.03.98
Numéro d'observation
523
Date d'ajout
04/02/1998
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 03/02/98, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MONSIEUR TANGUY JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: MONSIEUR BIAN REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME ELLEOUET NICOLE 9 RUE NEPTUNE 29603 BREST CEDEX A FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 02/02/98 FIXE A 4 MOIS LA PERIODE D'OBSERVATION A COMPTER DU 03/02/98
Numéro d'observation
465
Date d'ajout
02/02/1998
Description
PAR DECLARATION EN DATE DU 02/02/98, ETABLISSEMENTS AUFFRET G. (SA) A DECLARE AU GREFFE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 02/02/98
Numéro d'observation
3782
Date d'ajout
12/10/1995
Description
RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES. A COMPTER DU 29/09/95
Numéro d'observation
4019
Date d'ajout
10/10/1994
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL. A COMPTER DU 27/09/94
Numéro d'observation
2121
Date d'ajout
13/10/1993
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DU 30 RUE DU CHATEAU BREST A LA RUE ROBERT SCHUMANN ZA DE KERJEAN LE RELECQ KERHUON A COMPTER DU 15.07.1991 - NOTIF DU GREFFE DE BREST LE 31.10.1991
Numéro d'observation
1849
Date d'ajout
30/04/1992
Description
NOMINATION DE LA SA PATRICK MONEGER ET ASSOCIES AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR MONEGER PATRICK ; ET DE MR GAUDE ALAIN AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR GUILLOU JACQUES. A COMPTER DU 30/03/92
Numéro d'observation
591
Date d'ajout
09/02/1990
Description
EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MORLAIX. A COMPTER DU 16.01.1990 (NOTIFICATION DU GREFFE DU T.C. DE MORLAIX DU 16.01.1990)
Numéro d'observation
3983
Date d'ajout
28/11/1988
Description
ACHAT A MR GILBERT AUFFRET DU FONDS PRECEDEMMENT EXPLOITE EN LOCATION GERANCE DU 01.01.80 AU 01.10.88. A COMPTER DU 01/10/88
Numéro d'observation
2088
Date d'ajout
24/06/1988
Description
RADIATION DE L'ETABLISSEMENT SITUE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A COMPTER DU 01/04/88
Numéro d'observation
634
Date d'ajout
24/11/1986
Description
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. A COMPTER DU 28/03/86
Numéro d'observation
105
Date d'ajout
14/10/1986
Description
CREATION A COMPTER DU 01.09.85. D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE (VEN- TE DE MOBILER ET MACHINES DE BUREAU) A QUIMPER, 8, CITE KERGUELEN. (NOTIFICATION DU GREFFE DU T.C. DE QUIMPER DU 14.10.86. A COMPTER DU 01/09/85
Numéro d'observation
51
Date d'ajout
25/05/1983
Description
MISE EN HARMONIE AVEC LES LOIS 81 1160 ET 81 1162 DU 31.12.81. A COMPTER DU 28/03/83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).