Entreprise : ETABLISSEMENTS GUY DURNEZ - SIREN 317 929 503
Identité
(Entreprise radiée le 28/11/2022)
Dénomination
ETABLISSEMENTS GUY DURNEZ
SIREN (siège)
317 929 503
Date d'immatriculation au RNE
04/02/1980
Date de fin de la personne morale
03/02/2079
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
105 B RUE SAINT JOSEPH 59166 BOUSBECQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURNEZ ENGUERRAN
Nom d'usage
DURNEZ
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Bousbecque
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31792950300017
Enseigne
ETS GUY DURNEZ
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise de charpente menuiserie et pompes funèbres.
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
105 B RUE 103 rue Saint-Joseph
59166 , Bousbecque - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
28/11/2022
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
01/09/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
31/10/2016
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-08-2016, JOURNAL PUBLICATEUR : LA GAZETTE DU : 16-09-2016, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/02/1980
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DU 31/12/1979 , 1 ET 2 JANVIER 198 0. FONDS RECU EN LOCATION-GERANCE DE M. ET MME GUY DURNEZ-TIRMANT, FRANCAIS, 103, RUE SAINT JOSEPH B OUSBECQUES RCS TOURCOING A 783 530 504 DU 1ER JANV IER 1980 AU 31 DECEMBRE 1988. ENSEIGNE : ETABLISSE MENTS GUY DURNEZ
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).