Entreprise : CUMA DU PETIT LOUET - SIREN 317 886 091
Identité
Dénomination
CUMA DU PETIT LOUET
SIREN (siège)
317 886 091
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1980
Début d’activité
19/02/1980
Date de fin de la personne morale
18/02/2100
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
L'achat et l'utilisation au service de ses membres de tous matériels et équipements agricoles ainsi que toutes activités propres à faciliter et améliorer cette utilisation.
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
1 EUR
Adresse du siège
10 RUE DE LA GAIGNARDIERE 49250 BRISSAC LOIRE AUBANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Saturnin-sur-Loire
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROSSELLIER FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Blaison-Saint-Sulpice
Nom, Prénom(s)
BURGAUD VINCENT
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Brissac Loire Aubance
Nom, Prénom(s)
BURGAUD MIGUEL
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
les garennes sur loire
Nom, Prénom(s)
GUILLOT AURELIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1983
Commune de résidence
Blaison-Saint-Sulpice
Nom, Prénom(s)
LACHAMBRE FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Brissac Loire Aubance
Nom, Prénom(s)
LEGAGNEUX DOMINIQUE
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Blaison-Saint-Sulpice
Nom, Prénom(s)
MOGET PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
les garennes sur loire
Nom, Prénom(s)
PAPIN JOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Blaison-Saint-Sulpice
Nom, Prénom(s)
PELLETIER FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
les garennes sur loire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/02/1980
Siret
31788609100022
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
L'achat et l'utilisation au service de ses membres de tous matériels et équipements agricoles ainsi que toutes activités propres à faciliter et améliorer cette utilisation.
Autres Activités
L'achat et l'utilisation au service de ses membres de tous matériels et équipements agricoles ainsi que toutes activités propres à faciliter et améliorer cette utilisation.
Adresse
10 RUE DE LA GAIGNARDIERE
49250 , BRISSAC LOIRE AUBANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Saturnin-sur-Loire
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31788609100014
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
MAIRIE
49320 , LES GARENNES SUR LOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12696
Date d'ajout
09/11/2011
Description
Fusion - L236-1 à compter du 01/01/2011 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : CUMA DES MOULINS, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA), Saint-Sauveur 49320 Blaison-Gohier (RCS () 400 911 806) (cuma absorbée)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4327
Date d'ajout
30/05/2002
Description
MODIFICATION DE LA DUREE DE LA CUMA : ANCIENNE DATE 50 ANS NOUVELLE DATE 99 ANS A COMPTER DU 19.12.01 AUGMENTATION DU CAPITAL ET CONVERSION EN EUROS : ANCIEN CAPITAL : 70350 FRS NOUVEAU CAPITAL : 97048 EUROS A COMPTER DU 19.12.01. MODIFICATION DU CONSEIL : PARTANTS : MR PELLETIER J.BAPTISTE, PRESIDENT, MRS LEROUX MICHEL ET TEZENAS DU MONTCEL REGIS, ADMINISTRATEURS NOUVEAUX : MR MOGET ALAIN, L'HOMOIS 49320 ST JEAN DES MAUVRETS EN QUALITE DE PRESIDENT, MME JUBAULT EPOUSE LACHAMBRE FABIENNE, LE CLOS DE LA HUTTE 49320 BLAISON GOHIER EN QUALITE DE TRESORIER. A COMPTER DU 19.03.02. Date d'effet : 19/12/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).