Entreprise : SCI LES MOUETTES - SIREN 317 854 313
Identité
Dénomination
SCI LES MOUETTES
SIREN (siège)
317 854 313
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1980
Début d’activité
25/01/1980
Date de fin de la personne morale
24/01/2070
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, propriété, administration et exploitation par bail ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, situés en FRANCE ou à l'Etranger
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1920 EUR
Adresse du siège
AV VICTOR HUGO 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRIEUX-MARTINET GEORGES , AUGUSTE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Pont
Nom, Prénom(s)
ANDRIEUX-MARTINET MARIE-JOSEPHE
Nom d'usage
METRAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
ANDRIEUX-MARTINET LAURENCE , MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
ROCHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Pont
Nom, Prénom(s)
ANDRIEUX-MARTINET PATRICIA , PIERRETTE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Saint-Saturnin-lès-Apt
Nom, Prénom(s)
ANDRIEUX-MARTINET KARINE , MARIE-JOSEPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
METRAL EMMANUEL , GEORGES , DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
METRAL SOPHIE , SANDRINE , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
METRAL CHRISTOPHE , JEAN , DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Marsacq
Nom, Prénom(s)
TERPENT-ORDASSIERE ALEXANDRINE , MICHELLE
Nom d'usage
ANDRIEUX-MARTINET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Pont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/01/1980
Siret
31785431300010
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, administration et exploitation par bail ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, situés en FRANCE ou à l'Etranger
Autres Activités
Acquisition, propriété, administration et exploitation par bail ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, situés en FRANCE ou à l'Etranger
Adresse
AV VICTOR HUGO
38380 , SAINT-LAURENT-DU-PONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 15.01.1980 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE du 22.09.1979
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).