Entreprise : AUTOMATISME ET AVENIR INFORMATIQUE - SIREN 317 840 007
Identité
(Entreprise radiée le 25/04/2023)
Dénomination
AUTOMATISME ET AVENIR INFORMATIQUE
Sigle
2AI
SIREN (siège)
317 840 007
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1980
Date de fin de la personne morale
28/01/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
579306.27 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU CHAMPOREUX 91540 MENNECY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 63
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR GALLO RICHARD
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Cagnes-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
MR REY ETIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1933
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
MR DUSSART MARC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Neuilly-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
MR LE BROCH YANNICK
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
MR JACQUIN JACQUES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1923
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
MR PERIGAUD CLAUDE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Mennecy
Nom, Prénom(s)
MR LECLAIR MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1934
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR FLEURY ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1935
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR BOURREL GERARD
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Villette d'Anthon
Dénomination
SEAGULL INTERNATIONAL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SEAGULL DATA SYSTEMES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/02/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31784000700023
Code APE
722Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Étude et réalisation de systèmes automatisés.Fabrication et vente d'ensembles électroniques et informatiques.
Adresse
6 RUE 27 RUE DES OSERAIES
91540 , Mennecy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 63
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17217
Date d'ajout
25/04/2023
Description
Radiation d'office du RCS d'Evry le 25/04/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2198
Date d'ajout
24/01/2023
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
15547
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
7901
Date d'ajout
16/06/1992
Description
Par jugement en date du 26.05.1992, le tribunal de commerce de Bobigny a étendu la procédure de liquidation judiciaire régime simplifié de : --La sa Ste française d informatique et de graphisme Sofrig 17 rue du chemin de fer 93500 pantin Rcs Bobigny b 712 001 916 activité : création, exploitation Detoute entreprise --La sa Seagull data Systems 42 avenue d Iéna 75116 Paris Rcs Paris b 331 220 749 activité : fabrication location de matériel informatique --La sa automatisme et avenir informatique 2e 6 rue du Champoreux 91540 Mennecy Rcs Corbeil avenue d Iéna 75116 Paris Rcs Paris b 337 850 127 activité :achat vente représentation courtage import export --La sa Seagull ingénierie et communication 29 rue Pastorelli 06000 Nice Rcs Nice b 343 229 894 activité : gestion Desocietes prisé de participation conseil --La sa Seagull support 29 rue Pastorelli 06000 Nice Rcs Nice b 343 301 818 activité : Ventede progiciels et logiciels informatiques --La sa addax 29 rue Pastorelli 06000 Nice Rcs Nice b 378 802 334 activité : 75116 Paris Rcs Paris b 337 850 127 activité : achat vente représentation courtage import export --La sa Seagull ingénierie et communication 29 rue Pastorelli 06000 Nice Rcs Nice b 343229 894 activité : gestion de sociétés prise de participation conseil --La sa Seagull support 29 rue Pastorelli 06000 Nice Rcs Nice b 343 301 818 activité : venté de progiciels et logiciels informatiques --La sa addax 29 rue Pastorelli 06000 Nice Rcs Nice b 378 802 334 activité : ingénierie prestations de127 activité : achat vente
Numéro d'observation
3454
Date d'ajout
12/03/1992
Description
Extrait du jugement par jugement en date du 04.02.92, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de : la société anonyme société française d informatique et de graphisme Sofrig 17 rue du chemin de fer 93500 pantin Rcs Bobigny : b 712 001 916 création, exploitation de toute entreprise de constructions. La société anonyme Seagull data Systems 42 avenue d Iéna 75116 Paris Rcs Paris : b 331 220 749 fabrication location de matériel informatique la société anonyme automatisme et avenir informatique 6 rue du
Numéro d'observation
16563
Date d'ajout
18/12/1991
Description
Extrait du jugement par jugement en date du 10.12.91, le tribunal de commerce de Bobigny a étendu la procédure de Redresseemnt judiciaire régime simplifié de : la s.À. Société française d informatique et de graphisme - Sofrig 17 rue du chemin de fer 93500 pantin Rcs : Bobigny b 712 001 916 activité : création, exploitation exploitation de toute entreprise à : la société anonyme Seagull data Systems 42 avenue d Iéna 75116 Paris Rcs Paris : b 331 220 749 activité : fabrication location de matériel informatique la Sociate anonyme automatisme et avenir réalisation de systèmes automatisés la société Anonymegeotrading 42 avenue d Iéna 75116 Paris Rcs Paris : b 337 850 127 activité : achat vente représentation courtage import export la Sociate anonyme Seagull ingénierie et communication 29 rue Pastorelli 06000 Nice Rcs Nice : b 343 229 894 activité : gestion de sociétés prise de participation conseil Etprononce la confusion des patrimoines des dites sociétés a maintenu : juge commissaire : monsieur verdier juge commissaire suppléant : monsieur Touzet représentant créancier : me Jeanne pour mission de : assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l entreprise
Numéro d'observation
52555
Date d'ajout
29/01/1980
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).