Entreprise : SCI LES PRES DE SOURIVIERE - SIREN 317 612 232
Identité
Dénomination
SCI LES PRES DE SOURIVIERE
SIREN (siège)
317 612 232
Date d'immatriculation au RNE
16/01/1980
Début d’activité
16/01/1980
Date de fin de la personne morale
15/01/2079
Forme juridique
Société civile foncière
Activités principales de l’objet social
Acquisition de tous immeubles et terrains, cons- truction, location et gestion.
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Capital social
3811.23 EUR
Adresse du siège
8 PL DE L’EGLISE 60660 MELLO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLONKISTE MICHELINE
Nom d'usage
CLAYE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
CLAYE PASCAL , CHARLES , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
CLAYE CHRISTINE , GERMAINE , MARGUERITE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
CLAYE FABRICE , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
DEPREZ PASCAL , MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Mello
Nom, Prénom(s)
DEPREZ MARTINE , IRENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Mello
Nom, Prénom(s)
NUGUES GERARD , EMILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Vineuil-Saint-Firmin
Nom, Prénom(s)
NUGUES DENISE , EUGENIE , MARIE
Nom d'usage
LAGARDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
WERTHEIMER CHRISTIANE , MARIE-LOUISE
Nom d'usage
CLAYE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
Gouvieux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/01/1980
Siret
31761223200023
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous immeubles et terrains, cons- truction, location et gestion.
Adresse
8 PL DE L’EGLISE
60660 , MELLO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31761223200015
Code APE
701C
Adresse
FERME DU COLOMBIER
60660 , CRAMOISY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/01/1980
Description
Historique des observations depuis le 16/01/1980 : Du 8 février 2006 : inscription modificative : Ancien siège social à compter du 14 décembre 2005: CRAMOISY (60) Ferme du Colombier
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).