Entreprise : GFA DU DOMAINE DE LA ROCHE - SIREN 317 542 371
Identité
Dénomination
GFA DU DOMAINE DE LA ROCHE
SIREN (siège)
317 542 371
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1979
Début d’activité
20/12/1979
Date de fin de la personne morale
19/12/2029
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
RUBRIQUE NON PREVUE PAR LE DECRET RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
350632.74 EUR
Adresse du siège
LE MOULIN A VENT 71570 ROMANECHE-THORINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQUET JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
La Tour-de-Salvagny
Nom, Prénom(s)
JACQUET LAURENT
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Sallanches
Nom, Prénom(s)
JACQUET ANNE-SOPHIE , VIRGINIE
Nom d'usage
LATORRE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Villefontaine
Nom, Prénom(s)
SARRET ANNIE , COLETTE
Nom d'usage
JACQUET
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Vienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/1979
Siret
31754237100016
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
LA PROPRIETE ET L'ADMINISTRATION ET JOUISSANCE PAR DATION A BAIL UNIQUEMENT DES IMMEUBLES COMPOSANT SON PATRIMOINE ET DE TOUS AUTRES IMMEUBLES A VOCATION AGRICOLE, BATIS OU NON BATIS, DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE ULTERIEUREMENT
Autres Activités
Culture de la vigne
Adresse
LE MOULIN A VENT
71570 , ROMANECHE-THORINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/000251
Date d'ajout
16/01/2017
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Madame JACQUET Annie Ancienne Adresse : 47 Cours Brillier 38200 VIENNE Nouvelle Adresse : 24 Place Miremont 38200 VIENNE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/000251
Date d'ajout
16/01/2017
Description
Modification relative aux associés de société civile : SARRET Annie Colette nom d'usage : JACQUET Annie devient Associé JACQUET Jean-Christophe nom d'usage : JACQUET Jean-Christophe devient Associé JACQUET Laurent nom d'usage : JACQUET Laurent devient Associé JACQUET Anne-Sophie Virginie nom d'usage : LATORRE Anne-Sophie devient Associé
Numéro d'observation
462
Date d'ajout
23/03/1994
Description
NOMINATION DE MME JACQUET NEE SARRET ANNIE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLA- CEMENT DE MME SARRET NEE DARGAUD ANNE MARIE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 01/01/94.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 04 décembre 1979 -No 424 - DOCUMENTS A.P. du 23 novembre 1979
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).