Entreprise : SOCIETE CIVILE MARCEL - SIREN 317 008 415
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE MARCEL
SIREN (siège)
317 008 415
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1979
Début d’activité
02/11/1979
Date de fin de la personne morale
01/11/2029
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE TOUS VEHICULES A MOTEUR TERRESTRES ET MARITIMES DANS LA LIMITE D'OPERATION DE CARACTERE STRICTEMENT CIVIL, A L'EXCLUSION DE TOUTES OPERATIONS DE CARACTERE COMMERCIAL
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Capital social
41466.13 EUR
Adresse du siège
26 RUE DE LA REPUBLIQUE 06500 MENTON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MENTON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
M VIALE BERNARD JEAN PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Menton
Nom, Prénom(s)
VIALE FLORIAN , MARCEL , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1994
Commune de résidence
Menton
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/1979
Siret
31700841500026
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE TOUS VEHICULES A MOTEUR TERRESTRES ET MARITIMES DANS LA LIMITE D'OPERATION DE CARACTERE STRICTEMENT CIVIL, A L'EXCLUSION DE TOUTES OPERATIONS DE CARACTERE COMMERCIAL
Adresse
26 RUE DE LA REPUBLIQUE
06500 , MENTON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MENTON
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
23469
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Nice
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23468
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 272 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 41 466.13 EUR ORDONNANCE DE M. LE JUGE CHARGE DE LA SURVEILLANCE DU RCS EN DATE DU 11/09/2007 DISPENSANT PROVISOIREMENT DE LA PRESENTATION DE L'AGREMENT PREFECTORAL (AUTO-ECOLE) AU NOM DU NOUVEAU GERANT ET CE JUSQU'AU 31/12/2007.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).