Entreprise : COOP UTILISATION MATERIEL AGRIC LIMOUSIN - SIREN 316 632 991
Identité
Dénomination
COOP UTILISATION MATERIEL AGRIC LIMOUSIN
Sigle
CUMAL
SIREN (siège)
316 632 991
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1986
Date de fin de la personne morale
21/10/2085
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital minimum
6726.05 EUR
Adresse du siège
RTE DE TRANCHEPIE 87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES 4 VENTS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUTELIN CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
RICHER DE FORGES -
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
LEGROS GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
GUYOT BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
SAINT MAURICE LA CLOUERE
Nom, Prénom(s)
DUFOUR DE NEUVILLE LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1930
Commune de résidence
PIERRE BUFFIERE
Nom, Prénom(s)
BONNEFOI JEAN , LUC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
DE TISSEUIL AYMERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1923
Commune de résidence
BELLAC
Nom, Prénom(s)
AUZEMERY PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1932
Commune de résidence
ST GERMAIN LES BELLES
Nom, Prénom(s)
HUBERT PAUL , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
SOLIGNAC
Nom, Prénom(s)
DE CHATILLON LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1928
Nom, Prénom(s)
CHENEVIERE JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1933
Commune de résidence
CHALUS
Nom, Prénom(s)
MANCEL ROLAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Nom, Prénom(s)
DE LAUNAY PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
EYMOUTIERS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/1976
Siret
31663299100022
Enseigne
CUMAL
Code APE
713A
Origine du fonds
Création
Activité principale
MISE A DISPOSITION DE MATERIELS,DE MOYENS DE TRANSPORT DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS AGRICOLES ET DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT RURAL, MISE A DISPOSI- TION DU PERSONNEL SPECIALISE,MISE A DISPOSITION D'IMMEUBLES ET D'EQUIPE- MENTS DESTINES A LA REMISE EN ETAT, A L'ENTRETIEN ET A LA REPARATION DE MATERIELS AUX ASSOCIES COOPERATEURS ET POUR L'USAGE EXCLUSIF DE LEUR EXPLOITATION.
Adresse
RTE LES QUATRE VENTS
87430 , VERNEUIL SUR VIENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TRANCHEPIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4447
Date d'ajout
14/11/1994
Description
(Divers) NOMINATION D'UN DEUXIEME COMMISSIARE AUX COMPTES TITULAIRE : MR RICHER DE FORGES A COMPTER DU 29.06.94
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3325
Date d'ajout
09/09/1992
Description
(Divers) DEMISSION DE MR DE THEVENARD JEAN MARIE EN QUALITE DE VICE PRESIDENT ET D'ADMINISTRATEUR A CPTER DU 25.06.1992 NOMINATION DE MR DE LAUNAY PHILIPPE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A CPTER DU 25.06.1992 NOMINATION DE MR GUYOT BERNARD EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A CPTER DU 25.06.1992
Numéro d'observation
2606
Date d'ajout
21/06/1991
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LIMOGES 4 RUE JEAN BAPTISTE SAY A : LES QUATRE VENTS - TRANCHEPIE - 87430 VERNEUIL SUR VIENNE A COMPTER DU 24/05/1991 ANCIENS ADM : MR BEAUGERIE MARTIAL ET MR MAZEAUD LOUIS NOUVEAUX ADM : MR CHENEVIERE JEAN ET MR MANCEL ROLAND NOM. DE MR CHRISTIAN AUTELIN EN QUALITE DE CC SUPPLEANT EN REMPT DE MR LEGROS GERARD QUI LUI, DEVIENT CC TITULAIRE A CPTER DU 24/05/1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
STE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 44 120.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 6 726.05 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).