Entreprise : SOCIETE CIVILE AGRICOLE ARRENSOISE - SIREN 316 538 438
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE AGRICOLE ARRENSOISE
SIREN (siège)
316 538 438
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1979
Date de fin de la personne morale
31/07/2078
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Qualité
Actif agricole
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
65400 ARRENS-MARSOUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUTINEAU BENEDICTE , FABIENNE , MARIE
Nom d'usage
SIMON
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
FLOIRAC
Nom, Prénom(s)
BOUTINEAU PIERRE , FRANCOIS , LIONEL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
PESSAC
Nom, Prénom(s)
BOUTINEAU CHRISTIAN , JEAN , HUBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
FLOIRAC
Nom, Prénom(s)
BOUTINEAU LAURENCE , VIVIANE , PIERRETTE
Nom d'usage
GUDOLLE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
BEYCHAC ET CAILLAU
Nom, Prénom(s)
BOUTINEAU HERVE , JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
TALENCE
Nom, Prénom(s)
RAVAUD MARIE-CHANTAL , YVETTE , PIERRETTE
Nom d'usage
BOUTINEAU
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
FLOIRAC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31653843800011
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
PAS D'ACTIVITE COMMERCIALE.
Adresse
65400 , ARRENS-MARSOUS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7850
Date d'ajout
01/09/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Tarbes le 01/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5468
Date d'ajout
01/06/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).