Entreprise : SOC G3 - SIREN 316 465 202
Identité
Dénomination
SOC G3
SIREN (siège)
316 465 202
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1979
Date de fin de la personne morale
10/10/2009
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
1402.53 EUR
Adresse du siège
40 RUE VIOLET 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DANTZIGER RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1933
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DELAS FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1906
Commune de résidence
La Reole
Nom, Prénom(s)
MAGNARD LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1933
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE DES EDITIONS MAGNARD SARL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMELIPA SARL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
PEDAGOGIE INFORMATION SARL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION LIBRAIRIE SAINT MARTIN JEUNE SA
Qualité
Membre
Commune de résidence
Gueret CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31646520200018
Code APE
7714
Origine du fonds
Autre
Activité principale
CONCEPTION FABRICATION DIFFUSION PROMOTION PRESTATION DE SERVICEDANS LE DOMAINE DE L'EDITION - CE G I E EST COMMERCIALE -
Adresse
40 RUE VIOLET
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1979C001358
Date d'ajout
19/12/2019
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1979C001354
Date d'ajout
16/09/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
1979C001351
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).