Entreprise : DECIP - SIREN 316 431 345
Identité
(Entreprise radiée le 16/05/2017)
Dénomination
DECIP
SIREN (siège)
316 431 345
Date d'immatriculation au RNE
09/05/1988
Date de fin de la personne morale
08/05/2087
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
284 RUE DES LAQUETS 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE LES JOURDIES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAVRE FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Bonne
Nom, Prénom(s)
FAVRE HERVE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Lucinges
Dénomination
FIDEXPERT AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Thyez
Dénomination
CABINET ALAIN FARAUT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1986
Siret
31643134500024
Code APE
516K
Adresse
LD HERMY
74130 , VOUGY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1986
Siret
31643134500032
Code APE
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
IMPORT EXPORT DE MACHINES OUTILS PIECES DE RECHANGE OUTILLAGES ENSEMBLES> ELECTORNIQUES.
Adresse
284 RUE PAE LES JOURDIES - 284 RUE DES LAQUETS
74800 , La Roche-sur-Foron - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE LES JOURDIES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DERNIER SIEGE SOCIAL ET ETS SIS A ST HELENE SUR ISERE ZA DE 1 JUILLET 1979 AU 25 JANVIER 1988 DATE DU TRANSFERT L'ETS SECONDAIRE SIS A VOUGY HERMY DEVIENT SIEGE ET PRINCIPAL.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).