Entreprise : CUMA DE GISAY LA COUDRE - SIREN 316 359 934
Identité
Dénomination
CUMA DE GISAY LA COUDRE
SIREN (siège)
316 359 934
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
28/06/1979
Date de fin de la personne morale
31/12/2107
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activité principale
Achat et utilisation au service exclusif de ses membres de tous matériels et équipements agricoles
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
9894 EUR
Adresse du siège
4 LA BESSINIERE 27270 MESNIL-EN-OUCHE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Jonquerets-de-Livet
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMIOT JACQUES
Qualité
Vice-Président
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE CHRISTOPHE , JACQUES , JEAN-CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Mesnil-en-Ouche
Dénomination
EARL THIBOUT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Mesnil-en-Ouche
Dénomination
GAEC DU CHABLE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Mesnil-en-Ouche
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/1979
Siret
31635993400023
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat et utilisation au service exclusif de ses membres de tous matériels et équipements agricoles
Adresse
4 LA BESSINIERE
27270 , MESNIL-EN-OUCHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Jonquerets-de-Livet
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31635993400015
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
27330 , GISAY LA COUDRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1471
Date d'ajout
24/08/2015
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 17/07/2015 : Ancienne adresse : 27330 Gisay-la-Coudre Nouvelle adresse : 4 la Bessinière 27410 Jonquerets-de-Livet Prorogation de durée de la personne morale de 99 ans à compter du 27/06/2019 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/07/2015 : Partant : THIBOUT Michel, Président Partant : VIVIEN Vincent, Trésorier Nouveau : EARL THIBOUT (EARL) représentée par VERRIER Véronique, Secrétaire Nouveau : GAEC DU CHABLE (GAEC) représentée par LEMONNIER David, Trésorier Changement de qualité : LEFEVRE Christophe Jacques Jean-Claude, Secrétaire devient Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONT AUDEMER PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).