Entreprise : SCI THEYS - SIREN 316 026 251
Identité
Dénomination
SCI THEYS
SIREN (siège)
316 026 251
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1980
Début d’activité
01/05/1978
Date de fin de la personne morale
13/03/2050
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat, échange ou apport a toutes sociétés civiles et administration de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
115000 EUR
Adresse du siège
85 RUE MARIE CURIE 59553 LAUWIN-PLANQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THEYSE THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Waziers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1978
Siret
31602625100025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat, échange ou apport a toutes sociétés civiles et administration de tous biens immobiliers
Autres Activités
Achat, échange ou apport a toutes sociétés civiles et administration de tous biens immobiliers
Adresse
85 RUE MARIE CURIE
59553 , LAUWIN-PLANQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/02/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31602625100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
98 RTE DE TOURNAI
59119 , WAZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40
Date d'ajout
06/01/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/09/2004 : Partant : THEYS Robert, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4379
Date d'ajout
29/10/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/09/2008 : Partant : THEYSE Frédéric, Associé Société Civile Partant : THEYSE Valérie, Associé Société Civile Partant : THEYSE Marie-Pierre, Associé Société Civile Partant : PRETRE Michèle, Associé Société Civile Nouveau : THEYSE Thierry, Gérant(e)
Numéro d'observation
4380
Date d'ajout
29/10/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 26/05/2009 Ancien : 762,25 EUR Nouveau : 115000 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).