Entreprise : TRANSPUB SA - SIREN 316 015 254
Identité
Dénomination
TRANSPUB SA
SIREN (siège)
316 015 254
Date d'immatriculation au RNE
07/06/1979
Date de fin de la personne morale
06/06/2078
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
39636.74 EUR
Adresse du siège
4 RUE DE THIONVILLE 75019 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRESEN JULIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
COLAS BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Soissons
Nom, Prénom(s)
COUFOURIE BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1937
Commune de résidence
ACY
Nom, Prénom(s)
FERET CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Soissons
Nom, Prénom(s)
GAILLOT FRANCIS , MICHEL
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
RUNGIS
Nom, Prénom(s)
HUBER ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Soissons
Nom, Prénom(s)
LAGUERRE PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Rueil Malmaison
Nom, Prénom(s)
MACHEREZ DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
ACY
Nom, Prénom(s)
ROUX FRANCINE , MARIE
Nom d'usage
GAILLIOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1913
Dénomination
SOCIETE MAGETRANS SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Soissons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/08/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/06/1979
Siret
31601525400048
Code APE
7710
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA PUBLICITE SOUS TOUTES SES FORMES PROMOTION RELATIONS PUBLIQUES GESTION DE BUDGETS PUBLICITAIRES REGIE DE TOUS SUPPORTS
Adresse
4 RUE DE THIONVILLE
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
56075
Date d'ajout
09/02/1989
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE .JUGEMENT DU 09.02.1989 NUMERO 00/0000 DATE DE CESSATION DES PAIEMEMENT : 27.01.1989 JUGE CRE : MR LE CLEC'H - REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR : MAITRE GOURDAIN, 174 BLD SAINT GERMAIN A PARIS (75006) . LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES EST FIXE A 4 MOIS MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
9338
Date d'ajout
31/01/1989
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 27 JANVIER 1989 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
38023
Date d'ajout
16/06/1988
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :18 MARS 1988
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION EXCEPTIONNELLE DE LA DATE DE CLOTURE DU 1 ER EXERCICE SOCIAL : 31 JUILLET 1980
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).