Entreprise : SOCIETE ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE ROGER SEMER - SIREN 315 829 291
Identité
Dénomination
SOCIETE ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE ROGER SEMER
Sigle
S.E.M.E.R.
SIREN (siège)
315 829 291
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1982
Début d’activité
01/06/1979
Date de fin de la personne morale
19/09/2042
Date de clôture
31/01
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Vente entretien réparation de tout ce qui concerne l'électronique, la mécanique dans l'industrie le bâtiment et les montées mécaniques.
Code APE
2712Z - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Capital social
282000 EUR
Adresse du siège
AV DES RACHES 74190 PASSY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE DU PAYS DU MONT BLANC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOTTOLLIER-CURTET MARC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Domancy
Nom, Prénom(s)
FORISSIER ERIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Passy
Dénomination
ERNST & YOUNG et Autres
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1979
Siret
31582929100055
Code APE
2712Z - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente entretien réparation de tout ce qui concerne l'électronique, la mécanique dans l'industrie le bâtiment et les montées mécaniques.
Adresse
AV DES RACHES
74190 , PASSY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAE DU PAYS DU MONT BLANC
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
31582929100063
Code APE
333Z
Adresse
31 C CHE DU VIEUX CHENE
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F91/003149
Date d'ajout
18/11/1991
Description
Modification autre RADIATION DE L'ETS SECONDAIRE SIS A ANNECY A COMPTER DU 01/09/91
Numéro d'observation
F91/001380
Date d'ajout
31/05/1991
Description
Modification autre SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS 17 RUE DU MONT BLANC A SALLANCHES A COMPTER DU 01/12/89
Numéro d'observation
F90/002990
Date d'ajout
17/10/1990
Description
Transfert du siège social ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT (PRECEDEMMENT 15 RUE DU GENERAL MONTFORT A SALLANCHES) - CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : PARTANTS : ROGER EPOUSE BOCQUET CAROLE ET BRECHES JEAN CLAUDE A COMPTER DU 31/07/90
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).