Entreprise : CUMA DE LA HANTERIE - SIREN 315 485 458
Identité
Dénomination
CUMA DE LA HANTERIE
SIREN (siège)
315 485 458
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
12/03/1979
Date de fin de la personne morale
06/06/2078
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Utilisation de matériels agricoles en commun pour le soutien aux cultures
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
84805 EUR
Adresse du siège
La Besnardière 53700 Courcité FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROULAND MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Courcité
Nom, Prénom(s)
PEAN SIMON , ABEL , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1989
Commune de résidence
Courcité
Nom, Prénom(s)
BOURDIER Samuel
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1989
Commune de résidence
Courcité
Nom, Prénom(s)
MADELON Patrick
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Courcité
Nom, Prénom(s)
PEAN Simon
Qualité
Trésorier, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1989
Commune de résidence
Courcité
Nom, Prénom(s)
ROULAND Michel
Qualité
Secrétaire, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Courcité
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/03/1979
Siret
31548545800014
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Utilisation de matériels agricoles en commun pour le soutien aux cultures
Adresse
La Besnardière
53700 , Courcité - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
2385
Date d'ajout
02/05/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/03/2016 : Partant : NERE Roland, Président Partant : RONDEAU Pascal, Trésorier Partant : LEMASSON Patrick, Secrétaire Nouveau : COUVE Alain, Vice-président Nouveau : DUTERTRE Anne-Laure, Trésorier Nouveau : ROULAND Michel, Secrétaire Changement de qualité : HEURBIZE Jean-Claude, Vice-président devient Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).