Entreprise : SA ETABLISSEMENTS BOUILLON - SIREN 315 433 144
Identité
(Entreprise radiée le 18/09/2020)
Dénomination
SA ETABLISSEMENTS BOUILLON
SIREN (siège)
315 433 144
Date d'immatriculation au RNE
05/06/1979
Date de fin de la personne morale
04/06/2078
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
320142.94 EUR
Adresse du siège
73 RTE DE COURRIERES 62640 MONTIGNY-EN-GOHELLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 18
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIVAUX PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
LA MADELEINE
Nom, Prénom(s)
LESAGE JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
TEMPLEMARS
Nom, Prénom(s)
BOYEZ JEAN , PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
CROIX
Nom, Prénom(s)
TIMMERMAN BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SAINGHIN EN MELANTOIS
Dénomination
SARL PETIT DARQUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
HENIN BEAUMONT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31543314400021
Code APE
454C
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Menuiserie, charpente,escaliers, agencement de magasins, entreprise générale de bâtiments location de campings cars
Adresse
73 RTE 73 route de Courrières
62640 , Montigny-en-Gohelle - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 18
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10542
Date d'ajout
18/09/2020
Description
Radiation du RCS le 18/09/2020 avec effet au 18/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
4668
Date d'ajout
14/10/2004
Description
Transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique par suite de dissolution ASSOCIE UNIQUE : SA FINANCIERE BOYEZ RCS 403 043 037 (EFFET RETROACTIF FISCAL ET COMPTABLE AU 01/01/04) Date d'effet : 30/09/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 320 142.94 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).