Entreprise : GIE BOVALI 71 - SIREN 315 349 621
Identité
(Entreprise radiée le 05/10/2021)
Dénomination
GIE BOVALI 71
SIREN (siège)
315 349 621
Date d'immatriculation au RNE
20/03/1979
Date de fin de la personne morale
19/03/2029
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
AV DU PRESIDENT BORGEOT 71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VERDUN SUR LE DOUBS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FABREGUE PIERRE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
VERDUN SUR LE DOUBS
Nom, Prénom(s)
NICOT JOSEPH
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1942
Commune de résidence
CHAGNY
Nom, Prénom(s)
REY RENE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
GIVRY
Nom, Prénom(s)
GRUILLOT LOUIS
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1897
Commune de résidence
VERDUN SUR LE DOUBS
Nom, Prénom(s)
DUVERNOIS MAURICE
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1924
Commune de résidence
VERDUN SUR LE DOUBS
Nom, Prénom(s)
BOREY LIONEL , ROBERT , JEAN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Crissey
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VERDUN SUR LE DOUBS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
VERDUN SUR LE DOUBS
Dénomination
FIDULOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LYON
Dénomination
CENTRE COOPERATIF AGRICOLE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
VERDUN SUR LE DOUBS
Dénomination
SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE SAONE ET LOIRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
CHALON SUR SAONE
Dénomination
MINOTERIE JOSEPH NICOT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
CHAGNY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1978
Siret
31534962100013
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TECHNIQUES D'ALIMENTATION ANIMALE
Adresse
AV AV. DU PRESIDENT BORGEOT LES SILOS
71350 , VERDUN SUR LE DOUBS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VERDUN SUR LE DOUBS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/10/2021
Description
Dissolution à compter du 26/08/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/08/2021, liquidateur : BOREY LIONEL ROBERT JEAN PIERRE, siège de la liquidation : Avenue DU PRESIDENT BORGEOT LES SILOS 71350 Verdun-sur-le-Doubs
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8990
Date d'ajout
05/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 26/08/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).