Entreprise : SCI DE L AQUITAINE - SIREN 315 200 592
Identité
(Entreprise radiée le 19/08/2019)
Dénomination
SCI DE L AQUITAINE
SIREN (siège)
315 200 592
Date d'immatriculation au RNE
09/03/1979
Date de fin de la personne morale
08/03/2029
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
17 RUE DU CHAMP ROND 45000 ORLEANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEORGES BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Nom, Prénom(s)
GEORGES FLORENCE
Nom d'usage
TAUPIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Orleans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31520059200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
22 QUAI DU FORT ALLEAUME
45000 , ORLEANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/10/2006
Siret
31520059200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 B RUE DU CHAMP ROND
45000 , ORLEANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/12/2016
Siret
31520059200030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
17 RUE DU CHAMP ROND
45000 , ORLEANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
19/08/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30-03-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
13/06/2019
Description
Dissolution à compter du 30-03-2019, journal publicateur : La République du Centre du : 22-05-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
3022
Date d'ajout
25/04/2007
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 18/10/2006 : ANCIENNE ADRESSE : 22 QUAI DU FORT ALLEAUME 45000 ORLEANS NOUVELLE ADRESSE : 15 BIS RUE DU CHAMP ROND 45000 ORLEANS TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 18/10/2006 : ANCIENNE ADRESSE : 22 QUAI DU FORT ALLEAUME 45000 ORLEANS NOUVELLE ADRESSE : 15 BIS RUE DU CHAMP ROND 45000 ORLEANS MODIFICATION RELATIVE AUX ASSOCIES A COMPTER DU 16/10/2006 : NOUVEAU : TAUPIN FLORENCE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : GEORGES BERNARD, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).