Entreprise : EUROFINS LABAZUR CORNOUAILLE - SIREN 315 172 544
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2018)
Dénomination
EUROFINS LABAZUR CORNOUAILLE
SIREN (siège)
315 172 544
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1979
Date de fin de la personne morale
20/08/2029
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée
Capital social
1643400 EUR
Adresse du siège
6 PL DE LA TOURBIE 29000 QUIMPER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUIMPER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOEL MARILYNE
Nom d'usage
CORNIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Concarneau
Nom, Prénom(s)
LE SERGENT PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
VUILLEMOT LAURENT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Guilvinec
Nom, Prénom(s)
BOHE CECILE
Nom d'usage
VUILLEMOT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Guilvinec
Nom, Prénom(s)
NARBONNE CHARLES , HUBERT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Douarnenez
Nom, Prénom(s)
EUDO PASCAL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Douarnenez
Nom, Prénom(s)
SALAUN ARMELLE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
ROUSSET MARJOLAINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Ergue Gaberic
Nom, Prénom(s)
LE DAIN PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
QUIMPERLE
Dénomination
ERNST & YOUNG et Autres
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon 03
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
CABINET PICAVET LE DAIN CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
QUIMPERLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/08/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
31517254400027
Code APE
851K
Adresse
19 RUE DES DOUVES
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/04/1979
Siret
31517254400035
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
À & B) l'exercice en commun de la profession de directeur de laboratoires d'analyses de biologie médicale, la propriété et la gestion d'un tel laboratoire
Adresse
6 PL 6 place de la Tourbie
29000 , Quimper - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUIMPER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
31517254400043
Code APE
851K
Adresse
6 RUE DE LA PALESTINE
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
31517254400050
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses médicales
Adresse
42 AV LEON BLUM
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BRADEN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/1998
Siret
31517254400092
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Adresse
6 QU CARNOT
29900 , CONCARNEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/1998
Siret
31517254400084
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses médicales
Adresse
22 RUE BAYARD
29900 , CONCARNEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/1998
Siret
31517254400076
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE
Adresse
34 RUE LAENNEC
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/1998
Siret
31517254400068
Code APE
851K
Adresse
9 RUE JEAN MOULIN
29900 , CONCARNEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2008
Siret
31517254400118
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Adresse
20 AV YVES THEPOT
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/06/2009
Siret
31517254400100
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice en commun de la profession de directeur de laboratoires d'analyses de biologie médicale
Adresse
22 CHE DES JUSTICES
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
31517254400126
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale
Adresse
17 RUE GUY LE GARREC
29120 , PONT L'ABBE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2011
Siret
31517254400142
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale
Adresse
LOT DE LANEON
29790 , PONT-CROIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2011
Siret
31517254400134
Enseigne
010711
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale
Adresse
4 RUE JEAN PEUZIAT
29100 , DOUARNENEZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE COATANER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6777
Date d'ajout
14/09/2018
Description
Radiation du RCS le 14/09/2018 avec effet au 10/07/2018 Fusion absorption par la société EUROFINS LABAZUR CORNOUAILLE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4310
Date d'ajout
22/08/2011
Description
Augmentation de capital à compter du 30/06/2011 Ancien : 1195200 EUR - Nouveau : 1643400 EUR Fusion - L236-1 à compter du 30/06/2011 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : YS LABO, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), 4 rue Jean Moulin - Parc d'Activités de Coataner 29100 Douarnenez (RCS QUIMPER (2903) 383 857 778) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2011 : Nouveau : WALLYN Philippe, Alain, Roger, Gérant(e) Nouveau : NARBONNE Charles, Hubert, Gérant(e) Nouveau : EUDO Pascal, Gérant(e)
Numéro d'observation
1453
Date d'ajout
11/03/2011
Description
Fusion - L236-1 à compter du 02/01/2011 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : BIO-LAB 29, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), 168 rue de la Joie 29760 Penmarch (RCS QUIMPER (2903) 481 513 521) - avec effet au 01/01/2011 sur le plan fiscal Augmentation de capital à compter du 02/01/2011 Ancien : 1 195 200 EUR - Nouveau : 1 287 828 EUR Augmentation de capital à compter du 02/01/2011 Ancien : 1 287 828 EUR - Nouveau : 1 494 000 EUR Réduction du capital social à compter du 02/01/2011 Ancien : 1 494 000 EUR - Nouveau : 1 195 000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/01/2011 : Partant : LAVANANT Nelly, Co-Gérant Partant : DESTAINVILLE Philippe, Co-Gérant Nouveau : VUILLEMOT Laurent, Gérant(e) Nouveau : VUILLEMOT Cécile, Gérant(e)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
(effet comptable et fiscal de la fusion au 29/06/2018)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).