Entreprise : MATOUBA SOURCE ROUDELETTE - SIREN 314 989 898
Identité
Dénomination
MATOUBA SOURCE ROUDELETTE
SIREN (siège)
314 989 898
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1979
Début d’activité
01/01/1979
Date de fin de la personne morale
05/02/2069
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Fabrication et commercialisation d'eau de source Roudelette, glaces alimentaires, sodas, limonades
Code APE
1107A - Industrie des eaux de table
Capital social
289653.13 EUR
Adresse du siège
LD MATOUBA 97120 SAINT-CLAUDE FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHANDLER GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
Sainte-Rose
Nom, Prénom(s)
GALLI GISELE
Nom d'usage
PETRIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Goyave
Nom, Prénom(s)
GALLI JUDES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
HILDEBERT CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
KALIL PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
SAINGOLET PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Les Abymes Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31498989800015
Enseigne
MATOUBA
Code APE
1107A - Industrie des eaux de table
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication et commercialisation d'eau de source Roudelette, glaces alimentaires, sodas, limonades
Adresse
LD MATOUBA
97120 , SAINT-CLAUDE - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
441
Date d'ajout
18/02/2003
Description
Modification autreNomination d'un nouvel administrateur mme Patris Ep Galli Gisèle à compter du 08/11/2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1426
Date d'ajout
10/07/1992
Description
Augmentation du capitalLe capital social est porté de 1.180.000 francs à 1.900.000 francs à compter du 31/05/91 transformation de la SARL en S.A. Nomination de Mr. Galli Judes aux fonctions de P.D.G. Et administrateur nomination d'administrateurs : MMS. Hildebert Christian et Chandler Gerard nomination de commissaires aux comptes : Mr. Saingolet ph. (Titulaire) et Mr. Kalil Philippe (suppléant) à compter du 15.11.91
Numéro d'observation
1792
Date d'ajout
18/12/1990
Description
Augmentation du capitalLe capital social est porté de 250.000 francs à 1.180.000 francs à compter du 20.08.90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cession de parts sociales Demonsieur Henri Potrisa Renucci, à la SARL management dont le siège social est à pointe à pitre 18 résidence saint jules escalier 4 (05 parts) cession de parts sociales de madame Lovely Potrisa Renucci à la SARL management dont le siège social est à pointe à pitre 18 résidence saint jules escalier 4 (05 parts) cession de parts entre Mr pierré Hildebert et Mr Judes Galli en date du 07.06.91 la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 900 000.00 FRF nouveau montant : 289 653.13 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).