Entreprise : KARUKERA FRUITS ET LEGUMES - SIREN 314 911 702
Identité
Dénomination
KARUKERA FRUITS ET LEGUMES
SIREN (siège)
314 911 702
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1979
Début d’activité
01/11/1978
Date de fin de la personne morale
11/01/2028
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
COMMERCIALISATION DE TOUS PRODUITS TROPICAUX
Code APE
4617B - Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
LD BELLEVUE 97123 BAILLIF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESERT MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Capesterre-Belle-Eau
Nom, Prénom(s)
BUTEL EPSE LIGNIERES MARIE-CHRISTINE , SUZANNE , ALICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Baillif
Nom, Prénom(s)
LIGNIERES FRANCIS , LOUIS , ARMAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Baillif
Nom, Prénom(s)
FATREZ EDITH
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Angers
Dénomination
ANTILLES AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1978
Siret
31491170200012
Code APE
4617B - Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
COMMERCIALISATION DE TOUS PRODUITS TROPICAUX
Autres Activités
COMMERCIALISATION DE TOUS PRODUITS TROPICAUX
Adresse
LD BELLEVUE
97123 , BAILLIF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2827
Date d'ajout
29/12/2000
Description
Modification autreADMINISTRATEUR PARTANT : CHAULET HENRI JEAN-MARIE NOUVEL ADMINISTRATEUR : DESERT MARC LUCIEN A COMPTER DU 26/12/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
312
Date d'ajout
27/01/1999
Description
NOMINATION DE MME EDITH FATREZ, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR HENRI DEVARIEUX, DECEDE A COMPTER DU 17.08.98
Numéro d'observation
1288
Date d'ajout
29/08/1994
Description
Transformation de la sociétéEN S.A. A CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMINATION AUX FONCTIONS D'ADMINSTRATEUR DE : MME BUTEL EPSE LIGNIERES - MR. CHAULET HENRI JEAN-MARIE A COMPTER DU 02.08.94
Numéro d'observation
1185
Date d'ajout
11/07/1994
Description
NOMMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES : TITULAIRE : SOCIETE ANTILLES AUDIT SUPPLEANT : MR. DEVARIEUX HENRI A COMPTER DU 22.06.94
Numéro d'observation
1101
Date d'ajout
25/06/1994
Description
Augmentation du capitalAUGMENTATION DU CAPITAL : ANCIEN : 50.000 FRANCS NOUVEAU : 250.000 FRANCS A COMPTER DU 21.02.94 ACTES DE CESSIONS DE PARTS SOCIALES DES 31.01 & 14.07.93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT D'ACTES DE CESSION DE 50 PARTS SOCIALES DE MR. LOUIS LIGNIERES AU PROFIT DE MR.FRANCIS LIGNIERES - A COMPTER DU 14.07.93 CESSION DE 50 PARTS SOCIALES DE MME GHISLAINE DE MEYNARD AU PROFIT DE MR. FRANCIS LIGNIERES - A COMPTER DU 14.07.93 ENREGISTREES LE 02.09.93 DEPOT D'ACTES : ACTE DU 20.07.94, RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN S.A, INSCRIPTION FAITE LE 25.07.94 DEPOT DE COMPTES ANNUELS, EXERCICE 1999 ENREGISTRE LE 27.07.00 (NøB496) LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).