Entreprise : GERARD CARTON MARKETING DIRECT DIFFUSION - SIREN 314 721 788
Identité
Dénomination
GERARD CARTON MARKETING DIRECT DIFFUSION
Sigle
CGM2D
SIREN (siège)
314 721 788
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1979
Date de fin de la personne morale
11/01/2053
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
510000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE L ERIGNY 41000 BLOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1313
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUQUET MARIE-CHRISTINE , HUGUETTE
Nom d'usage
LACROIX A CHEZ JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
ONZAIN
Nom, Prénom(s)
CARTON GERARD , DOMINIQUE
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
MOLINEUF
Nom, Prénom(s)
BILLEREAU DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CHATEAUNEUF SUR LOIRE
Nom, Prénom(s)
PELLEN BRUNO , YVES-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
BRACIEUX
Nom, Prénom(s)
CARDOUX JEAN-NOEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
SULLY SUR LOIRE
Nom, Prénom(s)
HAN SHEANG
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
MARCHENOIR
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1978
Siret
31472178800029
Code APE
748G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Réception préparation mise en forme routage expédition et distribution par tous moyens de tous documents commerciaux ou publicitaires pour le compte de toutes personnes physiques ou morales et toutes opérations accessoires ou annexes aux activités ci-dessus précisées. Tous traitements de stockage et d'exploitation de données électroniques ou informatiques, le traitement et la commercialisation de tous fichiers et bases de données, le stockage et l'archivage de tous documents et la formation pour son propre compte ou pour le compte de tiers sur toutes les opérations entrant dans l'objet social
Adresse
2 RUE rue de l'Erigny
41000 , Blois - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1313
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1990
Siret
31472178800037
Code APE
748G
Adresse
11 RUE GODOT DE MAUROY
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5895
Date d'ajout
03/12/2010
Description
Par jugement du 26/11/2010 le Tribunal a prononcé la clôture du plan de cession
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1481
Date d'ajout
09/03/2007
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PAR JUGEMENT DU 09/03/2007 DESIGNE M. ALLEAUME COMME JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M. BLOMMAERS
Numéro d'observation
4209
Date d'ajout
23/12/2004
Description
CESSATION D'ACTIVITE AVEC MAINTIEN DE L'IMMATRICULATION AU RCS POUR LES BESOINS DE LA PROCEDURE PLAN DE CESSION EN DATE DU 15/03/2003 Date d'effet : 26/03/2004
Numéro d'observation
973
Date d'ajout
15/03/2004
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A , PAR JUGEMENT DU 15/03/2004 ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SA GCM2D AU PROFIT DE LA SOCIETE NOUVELLE GCM2D ET NOMME MAITRE LAVALLART COMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 15/03/2004
Numéro d'observation
191
Date d'ajout
23/01/2004
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 26/03/2004, PAR JUGEMENT DU 23/01/2004 Date d'effet : 23/01/2004
Numéro d'observation
4315
Date d'ajout
18/12/2003
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE GENERAL DE L'ENTREPRISE, FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 15/12/2003, NOMME M. BLOMMAERS COMME JUGE COMMISSAIRE MAITRE GORINS, 48 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS COMME ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION D'ASSISTANCE ET COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE LAVALLART DEMEURENT A BLOIS, 12 PLACE JEAN JAURES PAR JUGEMENT DU 18/12/2003 Date d'effet : 18/12/2003
Numéro d'observation
4235
Date d'ajout
17/12/2003
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DEPOT DE BILAN EFFECTUES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS EN DATE DU 15/12/2003 Date d'effet : 15/12/2003
Numéro d'observation
3780
Date d'ajout
12/11/2003
Description
NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA 1/2 DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 15/09/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).