Entreprise : CUMA SAINT-ANDRE LE DESERT - SIREN 314 696 576
Identité
Dénomination
CUMA SAINT-ANDRE LE DESERT
SIREN (siège)
314 696 576
Date d'immatriculation au RNE
07/02/1979
Début d’activité
04/09/1978
Date de fin de la personne morale
06/02/2028
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE EN COMMUN
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse du siège
LES 7 CHENES 71220 SAINT-ANDRE-LE-DESERT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Nom, Prénom(s)
DENEVERS DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Saint-Bonnet-de-Joux
Nom, Prénom(s)
DESCHAMPS ANDRE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1937
Commune de résidence
Saint-Bonnet-de-Joux
Nom, Prénom(s)
GARITAINE JEAN , DENIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Pressy-sous-Dondin
Nom, Prénom(s)
MARTIN LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1939
Commune de résidence
Saint-Bonnet-de-Joux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/09/1978
Siret
31469657600011
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE EN COMMUN
Autres Activités
UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE EN COMMUN
Adresse
LES 7 CHENES
71220 , SAINT-ANDRE-LE-DESERT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3742
Date d'ajout
08/12/2004
Description
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ANCIENNEMENT : PRESIDENT DU C.A. : M DENEVERS DANIEL ADMINISTRATEURS : DESCHAMPS ANDRE, BUCHILLET GERARD ET BUCHILLET ANDRE ACTUELLEMENT : PRESIDENT DU C.A. : GARITAINE JEAN DENIS, VICE PRESIDENT : DESCHAMPS ANDRE - SECRETAIRE : DENEVERS DANIEL TRESORIER : BONNET DANIEL Date d'effet : 26 janvier 1995
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 14 décembre 1978 -No 412 - L'EXPLOITANT AGRICOLE DE S & L du 11 octobre 1978
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).