Entreprise : SCI PONT DES DAMES - SIREN 314 649 641
Identité
Dénomination
SCI PONT DES DAMES
SIREN (siège)
314 649 641
Date d'immatriculation au RNE
23/10/2002
Début d’activité
17/04/1970
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location d'immeubles à usage industriel et commercial location de bureaux
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
107665.38 EUR
Adresse du siège
220 RUE DE JEMMAPES 62400 BETHUNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY GWENDOLINE
Nom d'usage
DONNAINT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1991
Commune de résidence
Verquin
Nom, Prénom(s)
PAUL STEPHANIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
VANACKER PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Annezin
Nom, Prénom(s)
DOMERGUE CAMILLE
Nom d'usage
BARRIERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
VERMEESCH ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Beuvry
Nom, Prénom(s)
MEYNARDIE DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Annezin
Nom, Prénom(s)
CLAUDON BARTHELEMY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1995
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
MAUX MICHELE
Nom d'usage
LOMBART
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Vendin-lès-Béthune
Nom, Prénom(s)
ALBINET ANNIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
PECQ CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
GALLANT ANNE-ISABELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Aubers
Nom, Prénom(s)
BEAUGRAND LUDIVINE
Nom d'usage
DUBART
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
EL GRABLI CORINNE
Nom d'usage
DROSSART
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
MALAVAL LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Béthune
Nom, Prénom(s)
MORICE OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
LEGRAS VERONIQUE
Nom d'usage
TURQUET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Houchin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/04/1970
Siret
31464964100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location d'immeubles à usage industriel et commercial location de bureaux
Autres Activités
Location d'immeubles à usage industriel et commercial location de bureaux
Adresse
220 RUE DE JEMMAPES
62400 , BETHUNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5656
Date d'ajout
31/05/2016
Description
Augmentation de capital à compter du 23/10/2012 Ancien : 105189 EUR Nouveau : 112203 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).