Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DES HAIES - SIREN 314 614 280
Identité
(Entreprise radiée le 29/04/2022)
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DES HAIES
SIREN (siège)
314 614 280
Date d'immatriculation au RNE
17/01/2000
Date de fin de la personne morale
16/01/2077
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Capital social
88420.43 EUR
Adresse du siège
29 RUE DU BUT 21520 MONTIGNY-SUR-AUBE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARECHAL BERNARD , HENRI , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Commune de résidence
Puget-Ville
Nom, Prénom(s)
MARECHAL RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1934
Commune de résidence
Montigny-sur-Aube
Nom, Prénom(s)
MARECHAL GISELE , PAULETTE
Nom d'usage
VERSTRAETE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1928
Commune de résidence
Brion-sur-Ource
Nom, Prénom(s)
MARECHAL MICHEL , HENRI , RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1930
Commune de résidence
Châtillon-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MARECHAL ELISABETH , GENEVIEVE
Nom d'usage
LORENZINI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Chevigny-Saint-Sauveur
Nom, Prénom(s)
MARCEHAL THERESE , MARIE , AGNES
Nom d'usage
OSAER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Montigny-sur-Aube
Nom, Prénom(s)
MARECHAL GERARD , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/02/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/10/1978
Siret
31461428000019
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété, amélioration, équipement, conservation et gestion des massifs forestiers composant le patrimoine de la société
Adresse
29 RUE 29 Rue du But
21520 , Montigny-sur-Aube - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8360
Date d'ajout
29/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 10/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/04/2022
Description
Dissolution à compter du 29/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/07/2021, liquidateur : MARECHAL Gérard, Louis, siège de la liquidation : 24 Rue de Montribloud 69160 Tassin-la-Demi-Lune
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
* MODIFICATIVE DU 26.02.1990 * DEMISSION DE GERANT DE MR EDMOND HENRI MARECHAL, ET REMPLACEMENT PAR MR RAYMOND MARECHAL NOMINATION D'UN CO-GERANT : MR BERNARD MARECHAL, A COMPTER DU 28.12.1989 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATILLON SUR SEINE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 580 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 88 420.43 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE CIVILE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).