Entreprise : SCI DU SERRE DES BRUNS - SIREN 314 464 108
Identité
Dénomination
SCI DU SERRE DES BRUNS
SIREN (siège)
314 464 108
Date d'immatriculation au RNE
29/07/2015
Début d’activité
25/10/1978
Date de fin de la personne morale
28/07/2028
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, propriété, administration, exlpoitation par bail, location ou autrement d'une propriété sise à Monetier les Bains (Hautes Alpes) Hameau de Freyssinet, toutes opérations annexes.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
QUA LES MICHELS 13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC GERARD , YVES , LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Roquefort-la-Bédoule
Nom, Prénom(s)
LEYDIER JOSIANE , MARCELLE , LOUISE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Roquefort-la-Bédoule
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/10/1978
Siret
31446410800021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, administration, exlpoitation par bail, location ou autrement d'une propriété sise à Monetier les Bains (Hautes Alpes) Hameau de Freyssinet, toutes opérations annexes.
Autres Activités
Acquisition, propriété, administration, exlpoitation par bail, location ou autrement d'une propriété sise à Monetier les Bains (Hautes Alpes) Hameau de Freyssinet, toutes opérations annexes.
Adresse
QUA LES MICHELS
13830 , ROQUEFORT-LA-BEDOULE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/10/1978
Siret
31446410800013
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
RTE DE BRIGNAIS
69630 , CHAPONOST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/032335
Date d'ajout
11/08/2015
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de MARSEILLE par suite du transfert du siège social du Chapelle de Beaunant 69630 CHAPONOST au Quartier Les Michels 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE à compter du 25/10/1978 (Actes déposés auprès du greffe du Tribunal de commerce de MARSEILLE le 29/07/2015).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38011
Date d'ajout
29/07/2015
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).