Entreprise : CABINET ALTIUS - SIREN 314 357 963
Identité
Dénomination
CABINET ALTIUS
SIREN (siège)
314 357 963
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1992
Début d’activité
01/10/1978
Date de fin de la personne morale
02/12/2091
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée
Activités principales de l’objet social
Activité de géomètres experts
Code APE
7112A - Activité des géomètres
Capital social
115100 EUR
Adresse du siège
42 RUE MARCELLIN BERTHELOT 93700 DRANCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECOMTE BERNARD , GILBERT , DANIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Vitry-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
NADOLNY JACQUES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Dénomination
BL COMMISSARIAT ET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tourcoing Cedex
Dénomination
EURL VERDICKT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1978
Siret
31435796300029
Code APE
7112A - Activité des géomètres
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activité de géomètres experts
Adresse
42 RUE MARCELLIN BERTHELOT
93700 , DRANCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/1994
Siret
31435796300037
Code APE
7112A - Activité des géomètres
Activité principale
Activité des géomètres
Adresse
1029 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918
60230 , CHAMBLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10687
Date d'ajout
27/11/2020
Description
Radiation du RCS COMPIEGNE le 27/11/2020 avec effet au 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/10/2017
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination BRUNO FOUCHE Forme juridique SARL Siège social 4allée du Rendez-vous 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS Rcs 499 979 565
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/02/2008
Description
Historique : Du 21 Février 2008 : inscription modificative : Ancienne forme juridique : Société Anonyme.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/02/2008
Description
Historique : Du 21 Février 2008 : inscription modificative : Ancienne forme juridique : Société Anonyme.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/04/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 17/03/2003
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 15/01/1994.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).