Entreprise : VIKINGS VOYAGES - SIREN 314 210 899
Identité
Dénomination
VIKINGS VOYAGES
SIREN (siège)
314 210 899
Date d'immatriculation au RNE
10/11/1978
Date de fin de la personne morale
09/11/2077
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38234.21 EUR
Adresse du siège
16 RUE GENERAL GIRAUD 14000 CAEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 272
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZERON LUCILE , ALICE , ANDREE , ELVIRE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
LORGERON ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Ifs
Nom, Prénom(s)
SANTINI NICOLE
Nom d'usage
MAZERON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
MAZERON DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
MAILLET BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Paris 08
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/05/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/10/1978
Siret
31421089900022
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence de voyages
Adresse
16 RUE 16 rue du Général Giraud
14000 , Caen - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 272
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/05/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/11/2010
Siret
31421089900030
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
33 AV VICTOR HUGO
14100 , LISIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4840
Date d'ajout
27/05/2016
Description
Radiation du RCS le 27/05/2016 avec effet au 26/05/2016 Clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 26/05/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8651
Date d'ajout
06/11/2014
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE, arrêt de l'activité au 05/11/2014, liquidateur : Maître Alain LIZÉ - 11, place de la Résistance - 14018 CAEN CEDEX 2, Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 05/11/2014
Numéro d'observation
7594
Date d'ajout
03/10/2014
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE - Mandataire judiciaire : Maître Alain LIZÉ - 11, place de la Résistance - 14018 CAEN CEDEX 2, Date de cessation des paiements : 30/09/2014, période d'observation : 6 mois, Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 01/10/2014
Numéro d'observation
6813
Date d'ajout
28/08/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 23/03/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).