Entreprise : UNION COOP AGR CENTRE POUR INFORM GESTI - SIREN 314 175 613
Identité
(Entreprise radiée le 11/09/2018)
Dénomination
UNION COOP AGR CENTRE POUR INFORM GESTI
Sigle
UCACIG
SIREN (siège)
314 175 613
Date d'immatriculation au RNE
23/10/2002
Date de fin de la personne morale
22/10/2076
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Union de sociétés coopératives agricoles
Capital minimum
110175 EUR
Adresse du siège
3 RUE JULES RIMET 89400 MIGENNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
UCACIG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELVALETTE MARC , ANDRE , MAURICE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Fleury-la-Vallée
Nom, Prénom(s)
DARASSE OLIVIER , MARCEL , ALBERT
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Auxerre
Nom, Prénom(s)
BRETON SEVERINE , VALERIE
Nom d'usage
BRETON-DUCROUX
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Paroy-en-Othe
Dénomination
AUDIT PARTENAIRE CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Auxerre
Dénomination
COOPERATIVE AGRICOLE D'ELEVAGE DU CENTRE NORD ET DE L'AUBE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Migennes
Dénomination
ALYSE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Migennes
Dénomination
AUDITRA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Troyes
Dénomination
COOPERATIVE AGRICOLE DES NAISSEURS ENGRAISSEURS DU CENTRE NORD ET DE L'AUBE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Migennes
Dénomination
COOPERATIVE AGRICOLE INTERDEPARTEMENTALE DES ELEVEURS DE L'AUBE, DU LOIRET, DE L'YONNE ET DE LA NIEVRE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Commune de résidence
Migennes
Dénomination
COTE D'OR CONSEIL ELEVAGE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Bretenière
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1977
Siret
31417561300012
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Traitement de l'information, comptabilité, gestion pour les associés
Adresse
3 RUE 3 Rue Jules Rimet
89400 , Migennes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
UCACIG
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28678
Date d'ajout
11/09/2018
Description
Radiation. Fusion absorption par CMRE COOP, coopérative agricole à capital variable, au siège social à Les Soudanières 01250 CEYZERIAT, RCS BOURG EN BRESSE 779 314 434 Le 30/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).