Entreprise : SCA DOMAINE DE LA VERNEDE - SIREN 314 037 912
Identité
Dénomination
SCA DOMAINE DE LA VERNEDE
SIREN (siège)
314 037 912
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2001
Début d’activité
16/04/2023
Date de fin de la personne morale
11/09/2119
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration et exploitation de domaine agricole, opérations financières et octroi de garanties nécessaires à cette activité ou favorisant son développement.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
107856 EUR
Adresse du siège
125 AV AMEDEE BOLLEE 30900 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CABINET TML EXPERT CONSEIL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIRE ALEXANDRA
Nom d'usage
ABED
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
SIRE ALEXANDRA , CAROLINE
Nom d'usage
ABED
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
SIRE NICOLAS
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Médan
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
16/04/2023
Siret
31403791200016
Nom commercial
SCEA LA VERNEDE
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture de fruits oléagineux,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
467 LA VERNEDE
13460 , LES STES MARIES DE LA MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOTISSEMENT 212
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
31403791200040
Adresse
125 AV AMEDEE BOLLEE
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CABINET TML EXPERT CONSEIL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/04/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/10/1943
Siret
31403791200032
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
467 CHE DU LITTORAL
13016 , MARSEILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MOUREPIANE PORT ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/12/2001
Siret
31403791200024
Code APE
011A
Adresse
42 IMP DES MOUSSES
13009 , MARSEILLE 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21030
Date d'ajout
15/05/2023
Description
Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) Ancienne valeur : Adresse de l'établissement principal, 467 Chemin du Littoral Mourepiane Port Activités Lot 212 13016 Marseille 16e Arrondissement Nouvelle valeur : Adresse de l'établissement principal, Domaine la Vernede 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/005911
Date d'ajout
09/02/2021
Description
Modification relative aux associés de société civile : SIRE Bernard nom d'usage : SIRE Bernard n'est plus Associé modification de la désignation d'un dirigeant : Associé , nouvelle identite : SIRE Alexandra nom d'usage : ABED Alexandra SIRE Alexandra Caroline nom d'usage : ABED Alexandra devient gérant
Numéro d'observation
F21/005911
Date d'ajout
09/02/2021
Description
Modification de la durée de la personne morale : Nouvelle date d'expiration : 21/12/2119 à compter du 21/12/2020
Numéro d'observation
F21/005911
Date d'ajout
09/02/2021
Description
Modification relative aux dirigeants : SIRE Bernard nom d'usage : SIRE Bernard n'est plus Associé modification de la désignation d'un dirigeant : Associé , nouvelle identite : SIRE Alexandra nom d'usage : ABED Alexandra SIRE Alexandra Caroline nom d'usage : ABED Alexandra devient gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).