Entreprise : PRIEURE DE CAUSANS - SIREN 313 925 166
Identité
Dénomination
PRIEURE DE CAUSANS
SIREN (siège)
313 925 166
Date d'immatriculation au RNE
21/10/2002
Début d’activité
01/08/1975
Date de fin de la personne morale
20/10/2025
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Exploitation de domaines agricoles
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Capital social
56280 EUR
Adresse du siège
QUA PIED GIROD 84150 JONQUIERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER PIED GIROD
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRAMIER Lucien , Louis
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Jonquières
Nom, Prénom(s)
THOMAS MAX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Jonquières
Nom, Prénom(s)
JAMME Annie , Marie , Simone , Renée
Nom d'usage
TRAMIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Jonquières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1975
Siret
31392516600024
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Exploitation de domaines agricoles
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
QUA PIED GIROD
84150 , JONQUIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER PIED GIROD
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31392516600016
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Activité principale
Culture de la vigne
Adresse
24 AV DE LA LIBERATION
84150 , JONQUIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
619
Date d'ajout
13/02/2007
Description
ANCIENNE DENOMINATION : SCEA DU CAMP REBOUL NOUVEAU : SCEA LUCIEN TRAMIER JOURNAL : VAUCLUSE AGRICOLE DU 02 FEVRIER 2007 Date d'effet : 01/12/2006
Numéro d'observation
2718
Date d'ajout
10/09/2003
Description
ANCIEN SIEGE : 24 AVENUE DE LA LIBERATION 84150 JONQUIERES NOUVEAU : QUARTIER PIED GIROD 84150 JONQUIERES ANCIEN GERANT : TRAMIER RAYMOND NOUVEAU : TRAMIER LUCIEN ET TRAMIER ANNIE JOURNAL : PAV DU 04 FEVRIER 2003 RECTIF. 29 JUILLET 2003 Date d'effet : 20/01/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).