Entreprise : STE D M M - SIREN 313 710 543
Identité
Dénomination
STE D M M
SIREN (siège)
313 710 543
Date d'immatriculation au RNE
18/08/1978
Date de fin de la personne morale
17/08/2028
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
423 RTE DE CONFLANS 95220 HERBLAY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MR ELIE DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Franconville la Garenne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/09/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1978
Siret
31371054300049
Enseigne
SARL DMM
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mécanique générale tour fraisage serrurerie tôlerie et toutes opérations connexes.
Adresse
423 RTE 423 Route DE CONFLANS
95220 , Herblay - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
31371054300031
Code APE
285D
Adresse
123 RUE DE CONFLANS
95220 , HERBLAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/1982
Siret
31371054300023
Code APE
285D
Adresse
346 RUE DU GENERAL LECLERC
95130 , FRANCONVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18611
Date d'ajout
13/01/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 13/01/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 13/01/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
86535
Date d'ajout
03/02/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 03/02/2016 nommant M. Stéphane Maisant juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
28178
Date d'ajout
16/12/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 16/12/2013 nommant SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95300 Pontoise À Compter Du 01 Janvier 2014 liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
71241
Date d'ajout
23/09/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 23/09/2011 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 11/07/2011 et a désigné Juge Commissaire Mme Joëlle Cartron , Juge Commissaire suppléant M. Jean-Pierre Bugnon, Juge , Liquidateur Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
28109
Date d'ajout
19/02/2010
Description
En application de l'article R.631-43 du code de commerce, la procédure qui a conduit à l'adoption du plan a été clôturée le 18/02/2010 par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Pontoise
Numéro d'observation
10736
Date d'ajout
11/07/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 11/07/2008 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Me Valdman Daniel 8 Impasse Chabanne 95300 Pontoise , nom du juge commissaire : Mme Cartron
Numéro d'observation
3532
Date d'ajout
08/02/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 08/02/2008 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 24/03/2008
Numéro d'observation
2066
Date d'ajout
15/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise En date du 07/01/2008 Nommant Me Valdman Daniel 8 Impasse Chabanne 95300 Pontoise en remplacement de l'administrateur précédemment désigné
Numéro d'observation
42646
Date d'ajout
24/09/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise , prononce en date du 24/09/2007 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2007J00614 , date de cessation des paiements le 24/03/2006 désigne Juge Commissaire Mme CARTRON , Juge Commissaire suppléant M. MAYER , Administrateur Me VALDMAN, de la SCP MICHEL-VALDMAN-MIROITE 8 Impasse Chabanne 95300 PONTOISE avec pour mission : assister le debiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me CANET 1 Rue de la Citadelle 95302 CERGY PONTOISE CEDEX , , et ouvre une période d'observation expirant le 25/03/2008 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
23077
Date d'ajout
20/01/1986
Description
Par jugement rendu le 20.12.1985 le tribunal de commerce de Pontoise a homologué purement et simplement le concordat intervenu le 22.11.1985 entre la Ste dmm et ses créanciers chirographaires. Commissaires au concordat maître Hamamouche 69 rue St Martin à Pontoise.
Numéro d'observation
23075
Date d'ajout
27/12/1983
Description
Par jugement rendu le 09.12.1983 le tribunal de commerce de Pontoise a autorisé maître Hamamouche demeurant à Pontoise 69 rue St Martin à conclure avec la Ste Eutde réalisation mécanique tôlerie Ermt un contrat de gérance libre portant sur le fonds de commerce de la Ste dmm pour une durée de un an à compter du 21.10.1983 renouvelable par tacite reconduction pour les opérations de règlement judiciaire et prendra fin un mois après l'homologation du concordat.
Numéro d'observation
23074
Date d'ajout
23/11/1983
Description
Par jugement rendu le 21.10.1983 le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré le règlement judiciaire du patrimoine de la Ste ddm et a désigné maître Hamamouche demeurant à Pontoise 69 rue St Martin en qualité de syndic. Date de cessation des paiements le 21.10.1983.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).