Entreprise : SOCIETE DES TRANSPORTS FERTIER - SIREN 313 484 206
Identité
Dénomination
SOCIETE DES TRANSPORTS FERTIER
SIREN (siège)
313 484 206
Date d'immatriculation au RNE
18/07/1978
Début d’activité
18/07/1978
Date de fin de la personne morale
17/07/2077
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
transports de granulats - commissionnaire de transports
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
Z A DU CAINTIN 42150 LA RICAMARIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERTIER ROBIN , CLAUDE , PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Veauche
Dénomination
EXAUREV AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Chamond
Dénomination
R.A.H.
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
La Ricamarie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/07/1978
Siret
31348420600021
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
transports de granulats - commissionnaire de transports
Adresse
Z A DU CAINTIN
42150 , LA RICAMARIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31348420600013
Code APE
602L
Adresse
109 RUE AMBROISE PARE
42100 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/2011
Siret
31348420600039
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
7 RUE DU CLOS MARQUET
42400 , SAINT-CHAMOND - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DU CLOS MARQUET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/07/1978
Description
Historique des observations depuis le 18/07/1978 : Mention du 23/07/2003 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ET TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL à compter du 19.6.2003 : Ancienne situation : SA à CONSEIL D'ADMINISTRATION Ancien siège : - 42000 SAINT-ETIENNE - 109 Rue Ambroise PARE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).