Entreprise : ALAIN MARIN BTP - SIREN 312 670 185
Identité
Dénomination
ALAIN MARIN BTP
SIREN (siège)
312 670 185
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1978
Date de fin de la personne morale
01/05/2077
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
71200 EUR
Adresse du siège
1408 AV DE COS 82000 MONTAUBAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI NORD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARIN FLORENCE
Nom d'usage
BRANCO
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Montauban
Nom, Prénom(s)
MARIN JEAN-LUC
Qualité
Président du directoire, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Montauban
Nom, Prénom(s)
MARIN STEPHANIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Roquettes
Nom, Prénom(s)
CASTAGNE GERARD
Qualité
Directeur Général, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Montauban
Nom, Prénom(s)
MARIN ALAIN
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
LANCON JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
C.A.C CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1978
Siret
31267018500023
Code APE
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise de travaux publics et particuliers, entreprise de bâtiment, transports routiers et transports publics de marchandises.
Adresse
1408 AV avenue de Cos Zone Industrielle Nord
82000 , Montauban - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI NORD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
667
Date d'ajout
08/02/2018
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 06/02/2018, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance d'actif Date d'effet : 06/02/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
668
Date d'ajout
08/02/2018
Description
Radiation du RCS le 08/02/2018 avec effet au 06/02/2018 En date du 06/02/2018 , jugement ordonnant la radiation d'office de l'immatriculation au Registre du Commerce.
Numéro d'observation
4746
Date d'ajout
17/12/2010
Description
En date du 14/12/2010, le Tribunal de Commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée au cours du RJ Mandataire liquidateur Maître ENJALBERT Jean-Claude 13, Rue de l'Hôtel de Ville 82000 MONTAUBAN Date d'effet : 14/12/2010
Numéro d'observation
1756
Date d'ajout
07/05/2010
Description
Plan de redressement : cession Suivant jugement en date du 05/05/2010, le Tribunal de Commerce de Montauban a autorisé la cession de lentreprise. Date d'effet : 05/05/2010
Numéro d'observation
4453
Date d'ajout
27/11/2009
Description
En date du 24 Novembre 2009, jugement autorisant la poursuite de la période d'observation de ALAIN MARIN B.T.P jusqu'au 06 Juillet 2010.
Numéro d'observation
3480
Date d'ajout
18/09/2009
Description
Prolongement de la période d'observation (Rj) En date du 15/09/2009, jugement autorisant la poursuite de la période Dobservation et invitant à comparaître en chambre du conseil le 24/11/2009 Date d'effet :
Numéro d'observation
2523
Date d'ajout
09/07/2009
Description
(Ouverture d'une procédure de) redressement judiciaire Suivant jugement en date du 07/07/2009, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé le redressement judiciaire simplifié et a désigné : Me Enjalbert Jean-Claude 13, rue de l'hôtel de ville 82000 Montauban mandataire judiciaire Administrateur judiciaire : Me Savenier Jean-Jacques 10, rue de la croix blanche 81000 Albi administrateur Date de cessation des paiements : 01/01/2009 Date d'effet :
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
* Résiliation du contrat de gérance conclu entre Monsieur et madame Lonjou Yves et la sa entreprise Lonjou le 2.5.1978 à compter du 8.12.1983
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).