Entreprise : SCI DES TROIS LACS - SIREN 312 665 730
Identité
Dénomination
SCI DES TROIS LACS
SIREN (siège)
312 665 730
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2002
Début d’activité
11/02/1978
Date de fin de la personne morale
27/10/2077
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATIN OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
144875 EUR
Adresse du siège
LES COLCHIQUES 73530 SAINT SORLIN D'ARVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHARD MARC , ROGER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Biziat
Nom, Prénom(s)
BOUCHARD LOIC , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Civrieux d'Azergues
Nom, Prénom(s)
BOUCHARD PATRICK , PROSPER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
BOUCHARD ERIC , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Valeille
Nom, Prénom(s)
BOUCHARD CARINE , GISELE , ANDREE
Nom d'usage
BOZON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Vénissieux
Nom, Prénom(s)
COLLE RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1940
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Maurienne
Nom, Prénom(s)
DUBURCQ EMMA , GERMAINE
Nom d'usage
COLLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
Francheville
Nom, Prénom(s)
ROLLAND JEAN , FRANCOIS , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Le Châtel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/02/1978
Siret
31266573000015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATIN OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON
Autres Activités
PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATIN OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON
Adresse
LES COLCHIQUES
73530 , SAINT SORLIN D'ARVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
16113
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: LD Praz 73300 LE CHATEL, Nouvelle adresse: LD Praz LE CHATEL 73300 LA TOUR EN MAURIENNE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/10/2002
Description
Historique des observations depuis le 28/10/2002 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A2090 le 28/10/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).