Entreprise : SCMB - SIREN 312 194 442
Identité
Dénomination
SCMB
SIREN (siège)
312 194 442
Date d'immatriculation au RNE
04/02/2000
Date de fin de la personne morale
03/02/2077
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
191330 EUR
Adresse du siège
LD MENTIERE 12600 TAUSSAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOUCHY MURIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PAGES PHILIPPE , MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Ceyrat
Dénomination
SCP GVA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/05/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/01/1978
Siret
31219444200017
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Réalisation et fabrication industrielle de constructions métalliques - serrurerie et petit matériel agricole
Adresse
LD MENTIERE
12600 , TAUSSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/05/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1989
Siret
31219444200025
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
fabrication industrielle de constructions mettaliques, serrurerie, pétit matériel agricole
Adresse
CROIX DE MONTPLAIN
15100 , SAINT-FLOUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE MONTPLAIN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
31219444200033
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
70 RUE DES VARENNES
63170 , AUBIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/001788
Date d'ajout
24/05/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de RODEZ en date du 09/05/2023 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5247
Date d'ajout
11/05/2023
Description
JUGEMENT DU 09/05/2023, CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
Numéro d'observation
F19/002697
Date d'ajout
26/11/2019
Description
Observation PC : Par jugement en date du 12/11/2019, le Tribunal de commerce de RODEZ a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 12/09/2017 et prononcé la liquidation judiciaire de la société, a nommé M.Jean-François ROUALDES en qualité de juge-commissaire et M.Jacques MONTROZIER en qualité de juge-commissaire suppléant, mettant fin à la mission de la SELARL FHB, représentée par Me Jean-François Blanc, commissaire à l'exécution du plan, a désigné Me Vincent AUSSEL, demeurant Arche Jacques Coeur, 222 place Ernest Granier 34000 Montpellier, en qualité de liquidateur judiciaire, fixant provisoirement au 12/11/2019, la date de cessation des paiements et constate l'arrêt immédiat d'activité.
Numéro d'observation
6672
Date d'ajout
13/11/2019
Description
EN DATE DU 12/11/2019, JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ARRETE PAR JUGEMENT EN DATE DU 12/09/2017 ET PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SUSDITE SOCIETE. LIQUIDATEUR : Me Vincent AUSSEL 222, place Ernest Granier Arche Jacques C¿ur 34000 MONTPELLIER. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 12/11/2019
Numéro d'observation
F17/001970
Date d'ajout
02/10/2017
Description
Jugement du Tribunal de commerce de RODEZ en date du 12/09/2017 arrêtant un plan de redressement par continuation et nommant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la SELARL FHB représentée par Me Jean-François BLANC, 2 rue d'Athènes 12000 RODEZ.
Numéro d'observation
4385
Date d'ajout
12/09/2017
Description
EN DATE DU 12/09/2017, JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SUSDITE SOCIETE. A NOMME EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN SELARL FHB, représentée par Me Jean-François BLANC, 2 rue d'Athènes, 12000 RODEZ. Date d'effet : 12/09/2017
Numéro d'observation
F17/001228
Date d'ajout
06/06/2017
Description
Observation PC : Jugement du Tribunal de Commerce de Rodez en date du 23.05.2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de trois mois sur requête de M. le Procureur de la République, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
2805
Date d'ajout
24/05/2017
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 23/05/2017, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE TROIS MOIS, A LA DEMANDE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE. Date d'effet : 23/05/2017
Numéro d'observation
F16/002953
Date d'ajout
30/12/2016
Description
Observation PC : Jugement du Tribunal de commerce de RODEZ en date du 13/12/2016 autorisant le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.
Numéro d'observation
6139
Date d'ajout
21/12/2016
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 13/12/2016, JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE SIX Date d'effet : 13/12/2016
Numéro d'observation
F16/002003
Date d'ajout
18/08/2016
Description
Observation PC : Jugement du Tribunal de Commerce de Rodez en date du 26/07/2016 autorisant le maintien de la période d'observation jusqu'au 14/12/2016.
Numéro d'observation
3752
Date d'ajout
01/08/2016
Description
Suivant Jugement en date du 26/07/2016, le Tribunal de Commerce de Rodez A AUTORISE le maintien de la procédure de Redressement Judiciaire et A RENVOYE l'examen de l'affaire au 13/12/2016. Date d'effet : 26/07/2016
Numéro d'observation
F16/001695
Date d'ajout
07/07/2016
Description
Observation PC : Par jugement en date du 14/06/2016, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé le redressement judiciaire de la susdite société, a nommé Me Vincent AUSSEL demeurant 266 Place Ernest Granier 34000 Montpellier, comme mandataire judiciaire, a fixé au 04/05/2016, la date de cessation des paiements et a ouvert une période d'observation de 6 mois, a nommé la SELARL FHB représentée par Me Jean-François BLANC 2 rue d'Athenes 12000 RODEZ et la SELARL GLADEL et associés représentée par Me Vincent GLADEL 8 rue Beaumarchais 63000 CLERMONT FERRAND, en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Numéro d'observation
3321
Date d'ajout
22/06/2016
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/06/2016, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SUSDITE SOCIETE. A NOMME Me Vincent AUSSEL demeurant 266, Place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE. A FIXE AU 04/05/2016 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 mois. A NOMME LA SELARL FHB, représentée par Me Jean-François BLANC, 2, RUE D'ATHENES, 12000 RODEZ et la SELARL GLADEL ET ASSOCIES, représentée par Me Vincent GLADEL, 8, RUE BEAUMARCHAIS, 63000 CLERMONT FERRAND EN QUALITE DE CO-ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES AVEC MISSION DE : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Date d'effet : 14/06/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du tribunal de commerce d'Espalion supprimé par suite du rattachement du tribunal d'Espalion au tribunal de Rodez avec effet au 01/01/2000 (décret N0 99-659 du 30 juillet 1999) Exploitation du 01/01/2002 au 01/07/2010 d'un éts secondaire - RCS de Clermont-Ferrand
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).