Entreprise : CABINET ETUDES THERMIQUES AERA - SIREN 312 193 931
Identité
Dénomination
CABINET ETUDES THERMIQUES AERA
Sigle
CETHA
SIREN (siège)
312 193 931
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1997
Date de fin de la personne morale
21/09/2016
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
159 BD DE CRETEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROY JEAN-PAUL , ETIENNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
La Queue-en-Brie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/08/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/03/1978
Siret
31219393100028
Code APE
742C
Origine du fonds
Création
Activité principale
La société à pour objet exclusif l'exercice de la profession libérale d'ingénieur conseil à ce titre elle pourra donc agir en qualité de conseil auprès des entreprises industrielles commerciales financières ou administratives pour tous avant-projets études devis cahier de charges suivis de chantiers Maitrisses d'¿uvre pour les travaux dont l'essentiel relève de sa spécialité ainsi que toutes étude thermiques et aérauliques et toutes autres questions se rapportant directement ou indirectement aux sujets précités
Adresse
159 BD 159 Boulevard DE CRETEIL
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1978
Siret
31219393100010
Code APE
742C
Adresse
87 AV ANDRE MORIZET
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38459
Date d'ajout
18/05/2010
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37795
Date d'ajout
06/05/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 05/05/2010 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Halfon Daniel , nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Numéro d'observation
58067
Date d'ajout
09/08/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 08/08/2007 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2007J00475 désigne liquidateur Me PELLEGRINI Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 ST MAUR DES FOSSES , juge commissaire M. HALFON Daniel , juge commissaire suppléant M. DOMENEC Alain , met fin à la mission de l'administrateur Me Gilles BARONNIE 14 rue du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE
Numéro d'observation
54387
Date d'ajout
14/06/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 13/06/2007 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2007J00475 , date de cessation des paiements le 13/12/2005 désigne Juge Commissaire M. HALFON Daniel , Juge Commissaire suppléant M. DOMENEC Alain , Administrateur Me BARONNIE Gilles 14 Rue du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE avec pour mission : assister la debitrice pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me PELLEGRINI Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 ST MAUR DES FOSSES , , et ouvre une période d'observation expirant le 13/12/2007 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
25101
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
75818
Date d'ajout
22/09/1997
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).