Entreprise : GAEC DU RAVIN - SIREN 311 520 662
Identité
Dénomination
GAEC DU RAVIN
SIREN (siège)
311 520 662
Date d'immatriculation au RNE
24/09/2002
Début d’activité
01/11/2016
Date de fin de la personne morale
04/12/2074
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
élevage de bovins
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
150180 EUR
Adresse du siège
LES BASSICOTS 71140 BOURBON-LANCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAQUIER MARCEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Grury
Nom, Prénom(s)
PAQUIER JEAN-LUC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Grury
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2016
Siret
31152066200033
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
élevage de bovins
Autres Activités
Elevage d autres bovins et de buffles,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de la vigne
Adresse
LES BASSICOTS
71140 , BOURBON-LANCY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/02/1989
Siret
31152066200025
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Activité principale
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
71760 , GRURY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HAMEAU BRION
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/005991
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Mâcon en date du 09/09/2022 arrêtant le jugement d'arrêt de plan avec continuation. Commissaire à l'exécution du plan : SAS DESLORIEUX représentée par Me DESLORIEUX 21 boulevard de la République 71100 Chalon-sur-Saône
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/002272
Date d'ajout
21/03/2022
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Mâcon en date du 10/03/2022 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois jusqu'au 11/09/2022
Numéro d'observation
F21/004810
Date d'ajout
17/07/2021
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Mâcon en date du 01/07/2021 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois.
Numéro d'observation
F21/002158
Date d'ajout
27/03/2021
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Mâcon en date du 11/03/2021 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SAS DESLORIEUX représentée par Me DESLORIEUX 21 boulevard de la République 71100 Chalon-sur-Saône. Date de cessation des paiements : 01/01/2021
Numéro d'observation
F16/004140
Date d'ajout
05/12/2016
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 186300 EUROS Nouveau capital : 150180 EUROS à compter du 01/11/2016
Numéro d'observation
F16/004140
Date d'ajout
05/12/2016
Description
Modification relative aux dirigeants : PAQUIER Albert nom d'usage : PAQUIER Albert n'est plus gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).