Entreprise : GESTION PARTICIPATION FINANCIERE IMMOBIL - SIREN 311 350 763
Identité
Dénomination
GESTION PARTICIPATION FINANCIERE IMMOBIL
Sigle
GPFI
SIREN (siège)
311 350 763
Date d'immatriculation au RNE
13/08/1987
Début d’activité
01/01/1982
Date de fin de la personne morale
12/08/2086
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Gestion de participations
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
194850 EUR
Adresse du siège
AV MICHEL CLUIZEL DAMVILLE 27160 MESNILS-SUR-ITON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Damville
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLUIZEL CATHERINE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Évreux
Nom, Prénom(s)
CLUIZEL MARC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Sylvains-Lès-Moulins
Nom, Prénom(s)
CLUIZEL SYLVIE , CHRISTINE , COLETTE
Nom d'usage
DESSEROIR
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Chavigny-Bailleul
Dénomination
JACQUES POTDEVIN ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1982
Siret
31135076300026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestion de participations
Autres Activités
Gestion de participations
Adresse
AV MICHEL CLUIZEL DAMVILLE
27160 , MESNILS-SUR-ITON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Damville
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/04/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/2017
Siret
31135076300059
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
AV DE CONCHES
27160 , MESNILS-SUR-ITON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/08/1987
Description
Historique des observations depuis le 13/08/1987 : APPORT PARTIEL D'ACTIF A LA SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION DE MARQUES G.D.M. ESPACE GOURMET 193 RUE ST HONORE PARIS 1ER Mention du 23/09/2002 : Changement de la forme juridique à compter du 08.02.2002 - Ancienne forme : SOCIETE ANONYME -
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).