Entreprise : CLAUDE ELLY CUIRS - SIREN 311 304 943
Identité
Dénomination
CLAUDE ELLY CUIRS
SIREN (siège)
311 304 943
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1979
Date de fin de la personne morale
22/02/2076
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
946296.78 EUR
Adresse du siège
2474 RTE NATIONALE 7 06270 VILLENEUVE-LOUBET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE LOGIS DE BONNEAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELLETIER BERTRAND
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
ROQUEFORT LES PINS
Nom, Prénom(s)
PELLETIER JEAN , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1932
Commune de résidence
VILLENEUVE LOUBET
Nom, Prénom(s)
RIPOLL PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LE CANNET
Nom, Prénom(s)
AUQUE JEAN , LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
NOLIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
VILLENEUVE LOUBET
Dénomination
EBM
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
VILLENEUVE LOUBET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1979
Siret
31130494300039
Code APE
192Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
MAROQUINERIE FABRICATION ET VENTE D'ARTICLES EN CUIRS ET SIMILI ET TOUT CE QUI S'Y RATTACHE
Adresse
2474 RTE 2474 RTE NATIONALE 7 LE LOGIS DE BONNEAU
06270 , VILLENEUVE LOUBET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE LOGIS DE BONNEAU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7857
Date d'ajout
01/12/2010
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 26/11/2010, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 08/03/2002 A COMPTER DU 26/11/2010 Date d'effet : 26/11/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5387
Date d'ajout
10/10/2002
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 08/03/2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES A OUVERT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MR CIAMPI PETIT MARIE JOELLE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: LIQUIDATEUR................: ME MICHEL ARNAUD DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 01/03/2002 A COMPTER DU 08/03/2002 Date d'effet : 08/03/2002
Numéro d'observation
1442
Date d'ajout
14/03/2002
Description
Déclaration de cessation des paiements PROCES VERBAL DRESSE PAR LE GREFFIER DU TC ANTIBES CONTENANT DECLARATION, DE CESSATION DES PAIEMENTS. Date d'effet : 01/03/2002
Numéro d'observation
1244
Date d'ajout
25/02/1993
Description
A COMPTER DU 11/01/93 ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 2.633.400 FRS NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 6.207.300 FRS
Numéro d'observation
5342
Date d'ajout
16/10/1992
Description
A COMPTER DU 09/09/92 ANCIEN CAPITAL : 250.000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 2.633.400 FRS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT MENTON DU 10.10.77 - LA TRIBUNE DU 08.10.77- DEPOT TRANSFERT DU 31.01.79 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 207 300.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 946 296.78 EUR PROCES VERBAL DE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DRESSE PAR LE GREFFIER DU TC D'ANTIBES EN DATE DU 01.03.2002 JGT TC ANTIBES 08.03.2002 OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ET DESIGNANT : JUGES COMMISSAIRES : M CIAMPI ET MME PETIT - MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME Michel ARNAUD 2 AV ARISTIDE BRIAND 06 ANTIBES FIXANT PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU : 20.07.2001 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).