Entreprise : SOCIETE DE TRANSFORMATION DU BOIS ISOLATION - SIREN 311 284 756
Identité
(Entreprise radiée le 12/12/2022)
Dénomination
SOCIETE DE TRANSFORMATION DU BOIS ISOLATION
Sigle
STBI
SIREN (siège)
311 284 756
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1977
Date de fin de la personne morale
23/10/2027
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
110200 EUR
Adresse du siège
21 RUE DES MARDELLES 72390 LE LUART FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VISCONTI ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LE MANS
Dénomination
MAISONS LELIEVRE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Le luart
Dénomination
C.B.B.A.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Le Mans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1977
Siret
31128475600054
Nom commercial
SOCIETE DE TRANSFORMATION DU BOIS ISOLATION STBI
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous travaux de plâtrerie isolation peinture vitrerie revêtements de sol charpenté couverture zinguerie carrelage transformation du bois posé charpente menuiserie serrurerie
Adresse
21 RUE 21 rue des Mardelles
72390 , Le luart - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
31128475600047
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Activité principale
Travaux de menuiserie bois et PVC
Adresse
IMP DES VIGNES
72390 , LE LUART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16308
Date d'ajout
12/12/2022
Description
Radiation d'office (art R.123-129 1° du code de commerce) Radiation consécutive à la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16306
Date d'ajout
12/12/2022
Description
Suivant jugement en date du 08/12/2022, le tribunal de Commerce a prononcé la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
11956
Date d'ajout
18/12/2018
Description
Suivant Jugement en date du 12/12/2018, le Tribunal de commerce de NANTES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a désigné comme liquidateur : Maître BLANC de la SELARL BLANC MJ-O 8 Rue d'Auvours BP 72209 44022 NANTES CEDEX 14 et la SELARL LEMERCIER GUILLAUME prise en la personne de Maître Guillaume LEMERCIER 8 Rue des Jacobins 72000 LE MANS.
Numéro d'observation
9166
Date d'ajout
10/10/2018
Description
Par jugement en date du 05/10/2018, le Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire, a nommé Administrateurs Judiciaires la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître MANIERE 26, boulevard Vincent Gache 44200 NANTES et la SELARL 2M&ASSOCIES en la personne de Maître François MERCIER 3, boulevard du Maréchal Foch 49055 ANGERS, a nommé Mandataires Judiciaires Maître BLANC de la SELARL BLANC MJ-O 8, rue d'Auvours BP 72209 NANTES CEDEX 1 et la SELARL LEMERCIER GUILLAUME en la personne de Maître LEMERCIER Guillaume 8, rue des Jacobins 72000 LE MANS. Ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 05/08/2018.
Numéro d'observation
4853
Date d'ajout
13/07/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 24/05/2017
Numéro d'observation
6516
Date d'ajout
22/09/2011
Description
Transfert du siège social à compter du 01/09/2011 : Ancienne adresse : impasse des Vignes 72390 Le luart Nouvelle adresse : 21 rue des Mardelles 72390 Le luart
Numéro d'observation
1958
Date d'ajout
15/03/2010
Description
Vente d'une branche d'activité à compter du 01/02/2010 : Activité cédée :Fabrication de charpentes Acquéreur :SOCIETE CHARPENTE COUVERTURE R.C.S. LE MANS 479 895 849
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
202
Date d'ajout
24/02/2004
Description
Modification de la forme juridique TRANSFORMATION DE SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. ANCIEN DIRECTEUR GENERAL NON ADMINISTRATEUR / M. LELIEVRE PASCAL- NOMINATION DE M. LELIEVRE PASCAL EN QUALITE DE PRESIDENT. DEMISSION DE M. LELIEVRE GEORGES DE SES FONCTIONS DE PCA ET ADMINISTRATEUR. FIN DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS DE M. LELIEVRE GEORGES LEON ET MME LELIEVRE MARYSE. MAINTIEN DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE M. BRASSEUR JEAN LUC ET COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DE M. CHAMPION MICHEL Date d'effet : 18/12/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).