Entreprise : HENRI BRUNET - SIREN 311 262 745
Identité
Dénomination
HENRI BRUNET
SIREN (siège)
311 262 745
Date d'immatriculation au RNE
18/11/1977
Début d’activité
01/10/1977
Date de fin de la personne morale
17/11/2076
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
maçonnerie et constructions entreprise de maçonnerie et constructions travaux publics et particuliers
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
19 RUE DE MAREUIL 85400 LUCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MISERY ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Lagord
Nom, Prénom(s)
VENANT CECILE , SUZANNE , HELENE
Nom d'usage
GARON
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Fontenay-le-Comte
Nom, Prénom(s)
VENANT JACQUES , JEAN-MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Fontenay-le-Comte
Dénomination
C.D.C
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La Rochelle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1977
Siret
31126274500012
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
maçonnerie et constructions entreprise de maçonnerie et constructions travaux publics et particuliers
Adresse
19 RUE DE MAREUIL
85400 , LUCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
04/07/2018
Description
Jugement du tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon en date du 04-07-2018 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 26-06-2018, désignant en qualité de liquidateur SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Nicolas PELLETIER 4 Rue Manuel 85000 LA ROCHE SUR YON,. L'activité est maintenue jusqu'au 06-07-2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/11/1977
Description
Historique des observations depuis le 18/11/1977 : TITRE DU JOURNAL D'ANNONCES : OUEST DIMANCHE. FONDS RECU EN LOCATION-GERANCE DE BRUNET HENRI, RCS 61 A 196(MOD. DU 12.04.78) DU 1.10.1977 AU 1.10.1986. - MODIF. DU 02.02.1983 : MISE EN HARMONIE DES STA- TUTS AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES REN- DANT OBLIGATOIRE LA FORME NOMINATIVE DES ACTIONS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 94-1 DE LA LOI DE FINAN- CES DU 31.12.1981 N 81-1160 A/C DU 01.10.1982. MODIFICATION DU 2.12.1988 - FIN DE LA LOCATION- GERANCE CONSENTIE PAR M. BRUNET. LA STE DEVIENT PROPRIETAIRE DU FONDS PAR SUITE D'APPORT AU MONTANT EVALUE DE : 3.320.000 F. DE MONSIEUR BRUNET HENRI RCS LA ROCHE SUR YON A 546.141.961. (RAD DU 2.12.1988) EXPLOITATION DIRECTE A CPTER DU 20.9.1988 MOD. DU 28.02.89 : FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE SARL LE BATIMENT FONTENAISIEN, RCS B 547 050 104 (RAD.28.02.1989) A/C/ DU 1.01.1988.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).