Entreprise : SOC HAULET MOTTO - SIREN 311 189 823
Identité
Dénomination
SOC HAULET MOTTO
SIREN (siège)
311 189 823
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1956
Date de fin de la personne morale
21/02/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
17 AV DE VERDUN 06500 MENTON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOSTRON MICHELE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Menton
Nom, Prénom(s)
NOSTRON PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
Menton
Nom, Prénom(s)
VIANO CONSTANT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Var
Nom, Prénom(s)
TALON FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Gattières
Dénomination
PALAIS DES GLACES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Menton
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2000
Type d'établissement
Siège
Siret
31118982300017
Code APE
553B
Adresse
17 AV 17 AV. DE VERDUN
06500 , Menton - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
.
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38672
Date d'ajout
26/09/2018
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13376
Date d'ajout
05/11/2009
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
13064
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Nice
Numéro d'observation
721
Date d'ajout
30/06/2000
Description
- MODIFICATION D'ACTIVITE COMMENTAIRES : CESSATION TEMPORAIRE D'ACTIVITE AVEC MAINTIEN DE L'IMMATRICULATION AU RCS, SUITE A LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE TAMANGO - DATE D'EFFET : 06/06/2000
Numéro d'observation
506
Date d'ajout
30/04/1992
Description
ACTE DE NOMINATION DES ORGANES DE GESTION ET AUTRES
Numéro d'observation
13063
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).