Entreprise : LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES - SIREN 311 159 289
Identité
Dénomination
LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES
Sigle
LCM
SIREN (siège)
311 159 289
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1977
Début d’activité
01/10/1977
Date de fin de la personne morale
03/10/2027
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Maçonnerie entreprise générale de bâtiment et travaux publics marchand de biens
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Capital social
1428350 EUR
Adresse du siège
21 RUE DES MARDELLES 72390 LE LUART FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VISCONTI ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LE MANS
Dénomination
C.B.B.A.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LE MANS
Dénomination
MAISONS LELIEVRE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Le Luart
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1977
Siret
31115928900041
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Maçonnerie entreprise générale de bâtiment et travaux publics marchand de biens
Adresse
21 RUE DES MARDELLES
72390 , LE LUART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
31115928900033
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
RTE DE DOLLON
72390 , LE LUART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12005
Date d'ajout
18/12/2018
Description
Par jugement en date du 14/12/2018,le tribunal de commerce de NANTES a arrêté le plan de cession totale de l'entreprise, a maintenu comme administrateur : SCP THEVENOT PATNERS prise en la personne de Maître MANIERE 26 Boulevard Vincent Gache 44200 NANTES et la SELARL 2M&ASSOCIES prise en la personne de Maître François MERCIER 3 Boulevard Foch 49055 ANGERS, a maintenu comme mandataire judiciaire : Maître BLANC de la SELARL BLANC MJ-O 8 Rue d'Auvours BP 72209 44022 NANTES CEDEX 1 et la SELARL LEMERCIER GUILLAUME prise en la personne de Maître Guillaume LEMERCIER Mandataire Judiciaire 8 Rue des Jacobins 72000 LE MANS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12002
Date d'ajout
18/12/2018
Description
Par jugement en date du 14/12/2018, le Tribunal de Commerce de Nantes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé liquidateur Maître BLANC de la SELARL BLANC MJ-O 8, rue d'Auvours BP 72209 NANTES CEDEX 1 et la SELARL LEMERCIER GUILLAUME en la personne de Maître LEMERCIER Guillaume, Mandataire judiciaire 8, rue des Jacobins 72000 LE MANS
Numéro d'observation
9170
Date d'ajout
10/10/2018
Description
Par jugement en date du 05/10/2018, le Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire, a nommé Administrateurs Judiciaires la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître MANIERE 26, boulevard Vincent Gache 44200 NANTES et la SELARL 2M&ASSOCIES en la personne de Maître François MERCIER 3, boulevard du Maréchal Foch 49055 ANGERS, a nommé Mandataires Judiciaires Maître BLANC de la SELARL BLANC MJ-O 8, rue d'Auvours BP 72209 NANTES CEDEX 1 et la SELARL LEMERCIER GUILLAUME en la personne de Maître LEMERCIER Guillaume 8, rue des Jacobins 72000 LE MANS. Ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 05/08/2018.
Numéro d'observation
2452
Date d'ajout
31/03/2010
Description
Acquisition par acte sous seing privé du 04/03/2010 avec jouissance au 01/03/2010 de la branche d'activité de maçonnerie, entreprise générale du bâtiment et travaux publics sis 21 rue de la Mardelle 72390 Le Luart exploitée dans le département 28 appartenant à la SOCIETE REGION CENTRE CONSTRUCTIONS R.C.S. Le Mans 488 842 501
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
227
Date d'ajout
02/03/2006
Description
Suppression partielle d'activité CESSION DE LA BRANCHE MACONNERIE ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS A LA SARL SRCC Date d'effet : 01/02/2006
Numéro d'observation
203
Date d'ajout
24/02/2004
Description
Modification de la forme juridique TRANSFORMATION DE SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. CESSATION DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEURS DE MMES LEONE ET MARYSE LELIEVRE ET M. GEORGES DESIRE LELIEVRE. CESSATION DE M. LELIEVRE GEORGES DESIRE DE SES FONCTIONS DE PCA ET DE M. GEORGES LEON LELIEVRE DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL. NOMINATION DE M. PASCAL LELIEVRE EN QUALITE DE PRESIDENT. MAINTIEN DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE M. BRASSEUR JEAN LUC ET COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DE M. DENIS DELAMARE Date d'effet : 18/12/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).