Entreprise : SCEA DE CORTEUIL - SIREN 311 159 222
Identité
Dénomination
SCEA DE CORTEUIL
SIREN (siège)
311 159 222
Date d'immatriculation au RNE
16/01/1992
Début d’activité
01/05/1975
Date de fin de la personne morale
15/01/2090
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Cultures et élevages Associés
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
92384 EUR
Adresse du siège
LIEU DIT CORTEUIL 18160 VILLECELIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL GILLES , GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Châteauneuf-sur-Cher
Nom, Prénom(s)
VIDAL PIERRE , BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Saint-Baudel
Nom, Prénom(s)
VIDAL YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Villecelin
Nom, Prénom(s)
VIDAL AURORE , MARIE
Nom d'usage
PAQUET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Saint-Jeanvrin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1975
Siret
31115922200018
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Cultures et élevages Associés
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LIEU DIT CORTEUIL
18160 , VILLECELIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLECELIN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5165
Date d'ajout
27/12/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2010 : Partant : VIDAL Gérard, Gérant(e) Nouveau : VIDAL Gérard Antoine Lucien, Associé Modifié : VIDAL Yves, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
746
Date d'ajout
20/02/2006
Description
Changement de dénomination ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31.12.05 A COMPTER DU 31.12.05 TRANSFORMATION DU GAEC EN SCEA MODIFICATION DE LE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : GAEC DE CORTEUIL NOUVELLE : SCEA DU GAEC Date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
707
Date d'ajout
16/02/2005
Description
Augmentation du capital ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13.12.05 A COMPTER DU 31.12.05 NOMINATION DE MME GUARDIOLA EPOUSE VIDAL HELENE EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR VIDAL MARCEL DEMISSIONNAIRE DE SES FONCTIONS DE GERANT ARRONDI DU CAPITAL A L'EURO PRES SOIT 92 384 EUROS Date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 606 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 92 384.10 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).