Entreprise : GROUPE MEDICAL PARAMEDICAL VICTOR BASCH - SIREN 311 011 126
Identité
(Entreprise radiée le 29/07/2022)
Dénomination
GROUPE MEDICAL PARAMEDICAL VICTOR BASCH
SIREN (siège)
311 011 126
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2002
Date de fin de la personne morale
27/10/2076
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
600 EUR
Adresse du siège
211 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ZEITOUN GABRIELLE
Nom d'usage
ZEITOUN-WYBIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUIVARCH YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VINCENTELLI HELENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
SEBAOUN FRANCINE
Nom d'usage
BENCHAYA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
GASTON NICOLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
BLASSIN ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
ROYCOURT ANNE-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Saint-Maurice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/05/1977
Siret
31101112600019
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. Améliorer ou accroître les résultats de ces activités en valorisant les services rendus à la clientèle, tout en respectant tant la liberté de chaque client que l'indépance des associés.
Adresse
211 RUE 211 Rue de Fontenay
94300 , Vincennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40428
Date d'ajout
29/07/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/05/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : GUIVARCH Yves, siège de la liquidation : 211 Rue de Fontenay 94300 Vincennes, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches paru le 26/05/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).