Entreprise : SOCIETE D'IMPORTATION DU SUD - SIREN 310 879 804
Identité
Dénomination
SOCIETE D'IMPORTATION DU SUD
Sigle
SIS
SIREN (siège)
310 879 804
Date d'immatriculation au RNE
31/05/1974
Début d’activité
01/01/1950
Date de fin de la personne morale
30/05/2024
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Importation grossiste en alimentation générale importation mise en bouteille de vins et vinaigres
Code APE
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Capital social
164645 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE N 1 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI NO1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
NOVASIS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Pierre
Dénomination
AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Artigues-Pres-Bordeaux
Dénomination
G2LC CONSULTANTS
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Saint-Pierre CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1950
Siret
31087980400022
Code APE
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Importation grossiste en alimentation générale importation mise en bouteille de vins et vinaigres
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE N 1
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI NO1
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2474
Date d'ajout
08/08/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2014 : Partant : LI-CHAM-YON Gaston, Président Nouveau : NOVASIS (SAS) représentée par LI CHAM YON Julie, Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
808
Date d'ajout
05/03/2013
Description
Modification de donnée relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/12/2012 : Modifié : DAURIAC Gilles, Commissaire aux comptes titulaire, demeurant rue de la Blancherie - Aquilae Bâtiment Ambre 33370 Artigues près bordeaux
Numéro d'observation
2645
Date d'ajout
17/09/2008
Description
Modification de la forme juridique Ancienne mention : Société à responsabilité limite Nouvelle mention : Société par actions simplifiés Modification de la gérance : Nomination de Monsieur Gaston Li Cham Yon en qualité de président Cessation des fonctions de madame li Cham Yon ah Hyen née Teen fat Seen en qualité de gérante Date d'effet : 31/07/2008
Numéro d'observation
1180
Date d'ajout
25/04/2005
Description
Modification sur les dirigeants Suivant Pv age du 20 décembre 2004 nomination pour une durée de 6 exercices en qualité de : - Commissaire aux comptes titulaire M. Gilles Dauriac en remplacement de M. Claude Dauriac - Commissaire aux comptes suppléant : La société Lafitte Représentée par M. Claude Dauriac. Date d'effet : 20/12/2004
Numéro d'observation
1709
Date d'ajout
24/05/2004
Description
Modification de(s) commissaires aux comptes Démission de la société Exa En qualité de commissaire aux comptes titulaire et démission de M. Pradines Jean-Claude en qualité de commissaire aux comptes suppléant Date d'effet : 30/12/2003
Numéro d'observation
328
Date d'ajout
04/03/2002
Description
Suivant Pv age du 15/12/2001 : - Conversion du capital social à l'euro près - ancienne mention : 1 080 000 F - - nouvelle mention : 164 645 euros
Numéro d'observation
673
Date d'ajout
11/03/1999
Description
Suivant Pv AGO en date du 19/12/98 : * Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes titulaire en la personne de Mr.Dauriac Claude, * nomination du cabinet Lafitte en qualité de deuxième commissaire aux comptes suppléant. * Sont maintenus dans leurs fonctions : La Ste Exa représentée par Eric Ravaux (commissaire aux comptes titulaire), et Mr. Pradines Jean Calude (commissaire aux comptes suppléant), pour une durée de six ans.
Numéro d'observation
998
Date d'ajout
14/06/1993
Description
Changement Cct : Partant : M. Box Daniel nouveau : Société Exa Nomination Ccs Pradines Jean-Claude 4 rue monseigneur Mondon st-Denis à compter du 01/07/92
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).