Entreprise : BOURBON CORPORATION - SIREN 310 879 499
Identité
(Entreprise radiée le 20/03/2024)
Dénomination
BOURBON CORPORATION
SIREN (siège)
310 879 499
Date d'immatriculation au RNE
08/01/1973
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
49189434 EUR
Adresse du siège
148 RUE SAINTE 13007 MARSEILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROUX STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Sucé-sur-Erdre
Nom, Prénom(s)
LIEVRE PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Gignac-la-Nerthe
Nom, Prénom(s)
CHALLON ADELINE
Nom d'usage
KEMOUN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
DE CHOMEREAU DE SAINT-ANDRÉ ADRIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
CAP MALHEUREUX
Nom, Prénom(s)
LEFÈVRE CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Marseille 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
D'ARMAND DE CHATEAUVIEUX JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
TUKUR MAHMUD , MOHAMMED , BAMANGA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
LAGOS
Nom, Prénom(s)
WANG XIAOWEI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
SHANGAI
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Dénomination
EURAAUDIT CRC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon 8e Arrondissement
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1948
Siret
31087949900112
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la création, la propriété, l'acquisition, la vente, la prise a bail, la mise en valeur, l'exploitation, la gérance, la location, la régie, l'organisation et le financement de toutes affaires ou entreprises industrielles, Commercialisations agricoles, mobilières ou immobilières, la fabrication, le conditionnement, l'importation, l'exportation, la commission, la représentation, le transit, la consignation, le transport de tous produits, marchandises, objets et denrées de toute nature et de toute provenance. la prise de participation et la gestion des participations relatives a toute activité maritime, et ce directement ou indirectement
Adresse
148 RUE SAINTE
13007 , MARSEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1948
Siret
31087949900104
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
33 RUE DU LOUVRE
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
31087949900047
Code APE
741J
Adresse
LA MARE
97438 , SAINTE-MARIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15311
Date d'ajout
20/03/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15311
Date d'ajout
20/03/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20/03/2024, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP J.P Louis & A.Lageat, Mandat Conduit Par Me J.P Louis . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 20/03/2024
Numéro d'observation
6814
Date d'ajout
13/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13/02/2024 nommant M. Attas Jacques juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
25440
Date d'ajout
14/09/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 14/09/2020 modifiant le plan de cession
Numéro d'observation
11411
Date d'ajout
29/04/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 29/04/2020 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J00641 ; désigne co-Liquidateurs la SCP J.P LOUIS & A.LAGEAT mandat conduit par Me J.P LOUIS et la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS mission conduite par Me Marc SENECHAL
Numéro d'observation
4219
Date d'ajout
10/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 10/02/2020 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 07/02/2020
Numéro d'observation
41716
Date d'ajout
23/12/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 23/12/2019 arrête le plan de cession au profit de : la société Phocéenne de Participations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/11/2019
Description
Désignation de SCP DOUHAIRE-AVAZERI-BONETTO, administrateur, en remplacement Me DOUHAIRE Emmanuel, ordonnance tribunal de commerce MARSEILLE en date du 25/11/2019.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/08/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 07/08/2019 a ouvert la procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J641, date de cessation des paiements le 24/07/2019, désigne en qualité de co-Administrateur la SCP DOUHAIRE-AVAZERI-BONETTO mission conduite par Me DOUHAIRE sis 23/29 Rue Haxo 13001 MARSEILLE et la SEL ABITBOL & ROUSSELET mission conduite par me ABITBOL sis 38 Avenue Hoche 75008 PARIS lesquels auront tous deux pour mission d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion , et désigne en qualité de co-Mandataires judiciaires, la SCP LOUIS ET LAGEAT, mission conduite par Me JP LOUIS, 30 cours Lieutaud 13001 MARSEILLE et la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS mission conduite par Me SENECHAL 15 Rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE, et ouvre une période d'observation expirant le 07/02/2020. Les déclarations des créances sont à déposer aux mandataires judiciaires dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2005B12920108
Date d'ajout
27/12/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Marseille SOUS LE NUMERO 17B05309
Numéro d'observation
34541
Date d'ajout
15/07/2005
Description
La société a par décision du 07/06/2005 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 13/06/2005
Numéro d'observation
34540
Date d'ajout
15/07/2005
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).